GIROUX ANTONIN
Informe ejecutivo de GIROUX ANTONIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIROUX ANTONIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCFE HORIZON 1 SA | Apoderado | 24/04/2023 | |
FCFE HORIZON 2 SA | Apoderado | 24/04/2023 | |
FCF EUROPE HOLDING I SL | Apoderado | 24/04/2023 | |
FCF EUROPE HOLDING I SL | Consejero | 05/01/2023 | |
FCFE HORIZON 1 SA | Apoderado | 28/12/2022 | |
FCFE HORIZON 2 SA | Apoderado Mancomunado | 25/12/2022 | |
FRESH HOLDCO 2022 SL | Apoderado | 23/12/2022 | |
FCF EUROPE HOLDING I SL | Apoderado | 23/12/2022 |
VINCULACIONES DE GIROUX ANTONIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIROUX ANTONIN
Empresa: FCFE HORIZON 2 SA
Apoderado
- Gill Nicholas Philip
- Giroux Antonin
- Mcvinish Samuel Rexford Clement
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44177 , F 61, S 8, H M 779016, I/A 11 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: FCFE HORIZON 1 SA
Apoderado
- Gill Nicholas Philip
- Giroux Antonin
- Mcvinish Samuel Rexford Clement
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44405 , F 86, S 8, H M 782552, I/A 11 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: FCF EUROPE HOLDING I SL
Apoderado
- Gill Nicholas Philip
- Giroux Antonin
- Mcvinish Samuel Rexford Clement
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 158, S 8, H M 770996, I/A 10 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: FCF EUROPE HOLDING I SL
Consejero
- Giroux Antonin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 156, S 8, H M 770996, I/A 7 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: FCFE HORIZON 1 SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44405 , F 85, S 8, H M 782552, I/A 8 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-28
Empresa: FCFE HORIZON 2 SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44177 , F 59, S 8, H M 779016, I/A 7 (25/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: FCFE HORIZON 2 SA
Apoderado
- Adams Michael John
- Gill Mick
- Giroux Antonin
- Mcvinish Sam
- Tassell Nicola Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44177 , F 59, S 8, H M 779016, I/A 7 (25/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: FCF EUROPE HOLDING I SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 155, S 8, H M 770996, I/A 6 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: FCF EUROPE HOLDING I SL
Apoderado
- Adams Michael John
- Gill Mick
- Giroux Antonin
- Mcvinish Sam
- Tassell Nicola Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 155, S 8, H M 770996, I/A 6 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: FRESH HOLDCO 2022 SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44163 , F 113, S 8, H M 778779, I/A 2 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
VER MAS ACTOS
Información de GIROUX ANTONIN
Mostramos los datos de GIROUX ANTONIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIROUX ANTONIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos