TARRE SAUBI ADRIANA
Informe ejecutivo de TARRE SAUBI ADRIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TARRE SAUBI ADRIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS RIGA SA | Administrador Mancomunado | 30/12/2022 | |
TRANS RIGA SA | Administrador Mancomunado | 21/01/2016 |
VINCULACIONES DE TARRE SAUBI ADRIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARRE SAUBI ADRIANA
Empresa: TRANS RIGA SA
Administrador Mancomunado
- Saubi Costa Maria Carmen
- Tarre Saubi Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22706 , F 96, S 8, H B 41468, I/A 16 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Empresa: TRANS RIGA SA
Administrador Mancomunado
- Saubi Costa Maria Carmen
- Tarre Saubi Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22706 , F 95, S 8, H B 41468, I/A 14 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Información de TARRE SAUBI ADRIANA
Mostramos los datos de TARRE SAUBI ADRIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARRE SAUBI ADRIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos