SAUBI COSTA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de SAUBI COSTA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAUBI COSTA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS RIGA SA | Administrador Mancomunado | 30/12/2022 | |
TRANS RIGA SA | Administrador Mancomunado | 21/01/2016 |
VINCULACIONES DE SAUBI COSTA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAUBI COSTA MARIA CARMEN
Empresa: TRANS RIGA SA
Administrador Mancomunado
- Saubi Costa Maria Carmen
- Tarre Saubi Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22706 , F 96, S 8, H B 41468, I/A 16 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Empresa: TRANS RIGA SA
Administrador
- Saubi Costa Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22706 , F 93, S 8, H B 41468, I/A 12 N (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Empresa: TRANS RIGA SA
Administrador Unico
- Saubi Costa Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22706 , F 93, S 8, H B 41468, I/A 13 N (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Empresa: TRANS RIGA SA
Administrador Mancomunado
- Saubi Costa Maria Carmen
- Tarre Saubi Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22706 , F 95, S 8, H B 41468, I/A 14 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Empresa: TRANS RIGA SA
Administrador Unico
- Saubi Costa Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22706 , F 93, S 8, H B 41468, I/A 13 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Información de SAUBI COSTA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de SAUBI COSTA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAUBI COSTA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos