TARAVILLO PEREZ AGUSTIN
Informe ejecutivo de TARAVILLO PEREZ AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TARAVILLO PEREZ AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAVIMAR PROPERTIES SL | Apoderado | 26/07/2024 |
VINCULACIONES DE TARAVILLO PEREZ AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARAVILLO PEREZ AGUSTIN
Empresa: TAVIMAR PROPERTIES SL
Apoderado
- Castaño Ferrero Maria Paz
- Taravillo Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826335, I/A 2 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Empresa: SUNCOAST GOLF SL
Administrador Unico
- Taravillo Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18459 , F 95, S 8, H M 320536, I/A 5 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: MARAGU INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Taravillo Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18345 , F 193, S 8, H M 318189, I/A 5 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Empresa: FORO GUADALPIN SL
Liquidador
- Taravillo Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 204, S 8, H MA112776, I/A 3 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-29
Empresa: FORO GUADALPIN SL
Administrador Unico
- Taravillo Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 204, S 8, H MA112776, I/A 3 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-29
Empresa: FORO GUADALPIN SL
Administrador Unico
- Taravillo Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 203, S 8, H MA112776, I/A 2 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-29
Información de TARAVILLO PEREZ AGUSTIN
Mostramos los datos de TARAVILLO PEREZ AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARAVILLO PEREZ AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos