CASTAÑO FERRERO MARIA PAZ
Informe ejecutivo de CASTAÑO FERRERO MARIA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTAÑO FERRERO MARIA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAVIMAR PROPERTIES SL | Apoderado | 26/07/2024 | |
SUNCOAST GOLF SL | Administrador Unico | 23/01/2020 | |
MARAGU INVESTMENT SL | Administrador Unico | 22/01/2020 |
VINCULACIONES DE CASTAÑO FERRERO MARIA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑO FERRERO MARIA PAZ
Empresa: TAVIMAR PROPERTIES SL
Apoderado
- Castaño Ferrero Maria Paz
- Taravillo Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826335, I/A 2 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Empresa: SUNCOAST GOLF SL
Administrador Unico
- Castaño Ferrero Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18459 , F 95, S 8, H M 320536, I/A 5 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: MARAGU INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Castaño Ferrero Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18345 , F 193, S 8, H M 318189, I/A 5 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Información de CASTAÑO FERRERO MARIA PAZ
Mostramos los datos de CASTAÑO FERRERO MARIA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑO FERRERO MARIA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos