TARACENA NOTARIO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de TARACENA NOTARIO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE TARACENA NOTARIO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA | Apoderado Mancomunado | 03/04/2023 | |
COSTA CALADOR SL | Apoderado Mancomunado | 07/03/2013 |
VINCULACIONES DE TARACENA NOTARIO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARACENA NOTARIO MARIA CARMEN
Empresa: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA
Apoderado Mancomunado
- Clark Hall Richard Anthony
- Luque Carvajal Maria Pilar
- Serrano Torres Pere Bru
- Taracena Notario Maria Carmen
- Vives March Isabel Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 139, S 8, H PM 4757, I/A 243 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-07
Empresa: GRAN HOTEL SANTIAGO DEL TEIDE SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Luque Carvajal Pilar
- Quintana Martinez Juan Pedro
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Serrano Torres Pere Bru
- Taracena Notario Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 160, S 8, H TF 27402, I/A 52 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-38
Empresa: PLAYA NEGRA SA
Apoderado Mancomunado
- Dorta Rodriguez Begoña
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Luque Carvajal Maria Pilar
- Luque Carvajal Maria Pilar
- Quintana Martinez Juan Pedro
- Quintana Martinez Juan Pedro
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Serrano Torres Pere Bru
- Serrano Torres Pere Bru
- Taracena Notario Maria Carmen
- Taracena Notario Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 194, S 8, H TF 16502, I/A 67 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-38
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Luque Carvajal Pilar
- Quintana Martinez Juan Pedro
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Serrano Torres Pere Bru
- Taracena Notario Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35189 , F 108, S 8, H M 632799, I/A 3 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Luque Carvajal Pilar
- Quintana Martinez Juan Pedro
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Serrano Torres Pere Bru
- Taracena Notario Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 52, S 8, H IL 6767, I/A 24 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-35
Empresa: IBERGLOBASOL MURCIA SA
Apoderado Mancomunado
- Campos Gallego Ramiro
- Luque Carvajal Pilar
- Panades Ambros Luis
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Taracena Notario Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 201, S 8, H PM 67570, I/A 7 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-07
Empresa: GLOBASOL INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Campos Gallego Ramiro
- Luque Carvajal Pilar
- Panades Ambros Luis
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Taracena Notario Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 206, S 8, H PM 68246, I/A 11 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-07
Empresa: JHG INVESTMENTS MODELS SL
Apoderado Mancomunado
- Campos Gallego Ramiro
- Luque Carvajal Pilar
- Panades Ambros Luis
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Taracena Notario Maria Carmen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 136, S 8, H PM 41796, I/A 21 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-07
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Luque Carvajal Pilar
- Quintana Martinez Juan Pedro
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Serrano Torres Pere Bru
- Taracena Notario Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 50, S 8, H IL 6767, I/A 19 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-35
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Luque Carvajal Pilar
- Quintana Martinez Juan Pedro
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Serrano Torres Pere Bru
- Taracena Notario Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 426 , F 208, S 8, H IL 6768, I/A 19 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-35
VER MAS ACTOS
Información de TARACENA NOTARIO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de TARACENA NOTARIO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARACENA NOTARIO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos