ORLANDI MORALES MARINO
Informe ejecutivo de ORLANDI MORALES MARINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORLANDI MORALES MARINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO CORRALEJO DE TURISMO SL | Apoderado Mancomunado | 20/10/2015 | 14/12/2023 |
INVERSIONES INMOBILIARIAS OASIS RESORT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2011 | 21/10/2016 |
VINCULACIONES DE ORLANDI MORALES MARINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORLANDI MORALES MARINO
Empresa: GRUPO CORRALEJO DE TURISMO SL
Apoderado Mancomunado
- Alberto Guerra Javier
- Orlandi Morales Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 219, S 8, H GC 57534, I/A 9 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Orlandi Morales Marino
- Viñoly Concepcion Jose
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35189 , F 108, S 8, H M 632799, I/A 3 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Empresa: GRUPO CORRALEJO DE TURISMO SL
Apoderado Mancomunado
- Alberto Guerra Javier
- Orlandi Morales Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31598 , F 205, S 8, H M 568600, I/A 3 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Orlandi Morales Marino
- Viñoly Concepcion Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280 , F 170, S 8, H IL 6768, I/A 12 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-35
Información de ORLANDI MORALES MARINO
Mostramos los datos de ORLANDI MORALES MARINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORLANDI MORALES MARINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos