TANAKA MAKOTO
Informe ejecutivo de TANAKA MAKOTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TANAKA MAKOTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIMYR SA | Administrador Unico | 16/07/2015 | |
KENCEN SL | Administrador Unico | 10/07/2015 |
VINCULACIONES DE TANAKA MAKOTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TANAKA MAKOTO
Empresa: TIMYR SA
Administrador Unico
- Tanaka Makoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6413 , F 213, S 8, H M 104503, I/A 12 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
Empresa: TIMYR SA
Administrador Solidario
- Takamura Nobuko
- Tanaka Makoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6413 , F 213, S 8, H M 104503, I/A 12 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
Empresa: KENCEN SL
Administrador Unico
- Tanaka Makoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20291 , F 10, S 8, H M 123870, I/A 6 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Empresa: TIMYR SA
Administrador Solidario
- Takamura Nobuko
- Tanaka Makoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6413 , F 213, S 8, H M 104503, I/A 11 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: TIMYR SA
Administrador Solidario
- Takamura Mitsuko
- Tanaka Makoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6413 , F 212, S 8, H M 104503, I/A 9 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-28
Información de TANAKA MAKOTO
Mostramos los datos de TANAKA MAKOTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TANAKA MAKOTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos