TAKAMURA NOBUKO
Informe ejecutivo de TAKAMURA NOBUKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TAKAMURA NOBUKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIMYR SA | Administrador Solidario | 05/01/2015 | 16/07/2015 |
KENCEN SL | Administrador Unico | 10/07/2015 | |
TIMYR SA | Administrador Solidario | 24/05/2012 | 05/01/2015 |
VINCULACIONES DE TAKAMURA NOBUKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAKAMURA NOBUKO
Empresa: TIMYR SA
Administrador Solidario
- Takamura Nobuko
- Tanaka Makoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6413 , F 213, S 8, H M 104503, I/A 12 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
Empresa: KENCEN SL
Administrador Unico
- Takamura Nobuko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20291 , F 10, S 8, H M 123870, I/A 6 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Empresa: TIMYR SA
Administrador Solidario
- Takamura Nobuko
- Takamura Nobuko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6413 , F 213, S 8, H M 104503, I/A 11 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: TIMYR SA
Administrador Solidario
- Takamura Nobuko
- Tanaka Makoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6413 , F 213, S 8, H M 104503, I/A 11 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: TIMYR SA
Administrador Solidario
- Takamura Nobuko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6413 , F 212, S 8, H M 104503, I/A 10 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Información de TAKAMURA NOBUKO
Mostramos los datos de TAKAMURA NOBUKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAKAMURA NOBUKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos