TALAMAS ORDAS MARIA GLORIA
Informe ejecutivo de TALAMAS ORDAS MARIA GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TALAMAS ORDAS MARIA GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUTAL INVERSIONES SICAV | Apoderado | 03/03/2021 | |
BUTAL INVERSIONES SICAV | Presidente | 10/08/2012 | 25/11/2020 |
BUTAL INVERSIONES SICAV | Consejero | 10/08/2012 | 25/11/2020 |
VINCULACIONES DE TALAMAS ORDAS MARIA GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TALAMAS ORDAS MARIA GLORIA
Empresa: BUTAL INVERSIONES SICAV
Apoderado
- Talamas Ordas Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33572 , F 139, S 8, H M 311695, I/A 23 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Empresa: BUTAL INVERSIONES SICAV
Consejero
- Talamas Ordas Maria Gloria
Presidente
- Talamas Ordas Maria Gloria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33572 , F 139, S 8, H M 311695, I/A 1 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Empresa: BUTAL INVERSIONES SICAV
Consejero
- Burbano Talamas Ana Francisca
- Burbano Talamas Angel Abelardo
- Burbano Talamas Antonio
- Talamas Ordas Maria Gloria
Presidente
- Talamas Ordas Maria Gloria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33572 , F 138, S 8, H M 311695, I/A 19 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Empresa: BUTAL INVERSIONES SICAV
Consejero
- Burbano Talamas Ana Francisca
- Burbano Talamas Angel Abelardo
- Burbano Talamas Antonio
- Talamas Ordas Maria Gloria
Presidente
- Talamas Ordas Maria Gloria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18031 , F 42, S 8, H M 311695, I/A 14 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-28
Información de TALAMAS ORDAS MARIA GLORIA
Mostramos los datos de TALAMAS ORDAS MARIA GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TALAMAS ORDAS MARIA GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos