BURBANO TALAMAS ANGEL ABELARDO
Informe ejecutivo de BURBANO TALAMAS ANGEL ABELARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BURBANO TALAMAS ANGEL ABELARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES VALENZUELA SL | Administrador Solidario | 11/10/2018 | |
BUTAL INVERSIONES SICAV | Consejero | 10/08/2012 |
VINCULACIONES DE BURBANO TALAMAS ANGEL ABELARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURBANO TALAMAS ANGEL ABELARDO
Empresa: BUTAL INVERSIONES SA
Consejero
- Burbano Talamas Ana Francisca
- Burbano Talamas Angel Abelardo
- Burbano Talamas Antonio
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33572 , F 140, S 8, H M 311695, I/A 27 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Empresa: TALYMORE SL
Administrador Unico
- Burbano Talamas Angel Abelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 59, S 8, H Z 39781, I/A 10 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-50
Empresa: TALYMORE SL
Administrador Unico
- Burbano Talamas Angel Abelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 59, S 8, H Z 39781, I/A 9 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-50
Empresa: TALYMORE SL
Administrador Solidario
- Burbano Talamas Ana Francisca
- Burbano Talamas Angel Abelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 59, S 8, H Z 39781, I/A 9 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-50
Empresa: INVERSIONES VALENZUELA SL
Administrador Solidario
- Burbano Talamas Ana Francisca
- Burbano Talamas Angel Abelardo
- Burbano Talamas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 111, S 8, H Z 30977, I/A 17 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-50
Empresa: INVERSIONES VALENZUELA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Burbano Talamas Ana Francisca
- Burbano Talamas Angel Abelardo
- Burbano Talamas Antonio
- Talamas Ordas Gloria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 111, S 8, H Z 30977, I/A 17 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-50
Empresa: BUTAL INVERSIONES SICAV
Consejero
- Burbano Talamas Ana Francisca
- Burbano Talamas Angel Abelardo
- Burbano Talamas Antonio
- Talamas Ordas Maria Gloria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33572 , F 138, S 8, H M 311695, I/A 19 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Empresa: INVERSIONES VALENZUELA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Burbano Talamas Ana Francisca
- Burbano Talamas Angel Abelardo
- Burbano Talamas Antonio
- Talamas Ordas Gloria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 110, S 8, H Z 30977, I/A 13 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-50
Empresa: TALYMORE SL
Administrador Solidario
- Burbano Talamas Ana Francisca
- Burbano Talamas Angel Abelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 58, S 8, H Z 39781,BIS , I/ 7 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-50
Empresa: TALYMORE SL
Administrador Mancomunado
- Burbano Talamas Ana Francisca
- Burbano Talamas Angel Abelardo
- Burbano Talamas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 58, S 8, H Z 39781,BIS , I/ 7 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-50
VER MAS ACTOS
Información de BURBANO TALAMAS ANGEL ABELARDO
Mostramos los datos de BURBANO TALAMAS ANGEL ABELARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURBANO TALAMAS ANGEL ABELARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos