TABACCO FUNARO DARIO
Informe ejecutivo de TABACCO FUNARO DARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TABACCO FUNARO DARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOR IBERICA SA | Apoderado Solidario | 22/09/2023 | |
ALZIREÑA DE MANTENIMIENTO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2020 | |
SOR IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2020 | |
CHASIS LEVANTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/02/2020 | |
SOR IBERICA SA | Apoderado | 02/10/2019 | |
CHASIS LEVANTE SA | Apoderado Mancomunado | 13/03/2019 | |
ALZIREÑA DE MANTENIMIENTO SL | Apoderado Mancomunado | 13/03/2019 | |
SOR IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 13/03/2019 | |
ALZIREÑA DE MANTENIMIENTO SL | Apoderado Mancomunado | 19/04/2018 | |
THE REEFER GROUP SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 06/07/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TABACCO FUNARO DARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TABACCO FUNARO DARIO
Empresa: SOR IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836, L 4140, F 75, S 8, H V 25178, I/A 81 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-46
Empresa: ALZIREÑA DE MANTENIMIENTO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4890, L 2199, F 28, S 8, H V 34686, I/A 21 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-46
Empresa: SOR IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836, L 4140, F 72, S 8, H V 25178, I/A 74 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-46
Empresa: CHASIS LEVANTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590, L 2897, F 208, S 8, H V 49986, I/A 28 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-46
Empresa: SOR IBERICA SA
Apoderado
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836, L 4140, F 72, S 8, H V 25178, I/A 73 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-46
Empresa: SOR IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836, L 4140, F 72, S 8, H V 25178, I/A 71 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-46
Empresa: ALZIREÑA DE MANTENIMIENTO SL
Apoderado Mancomunado
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4890, L 2199, F 28, S 8, H V 34686, I/A 20 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-46
Empresa: CHASIS LEVANTE SA
Apoderado Mancomunado
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590, L 2897, F 208, S 8, H V 49986, I/A 26 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-46
Empresa: ALZIREÑA DE MANTENIMIENTO SL
Apoderado Mancomunado
- Baidez Gomez Veronica
- Gil Martinez Gines
- Lucas Castell Eloy
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4890, L 2199, F 27, S 8, H V 34686, I/A 16 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-46
Empresa: SOR IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Gil Martinez Gines
- Gil Martinez Gines
- Gil Martinez Gines
- Gil Martinez Gines
- Tabacco Funaro Dario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705, L 3012, F 175, S 8, H V 25178, I/A 68 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-46
VER MAS ACTOS
Información de TABACCO FUNARO DARIO
Mostramos los datos de TABACCO FUNARO DARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TABACCO FUNARO DARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos