GORRIZ BELENGUER JOSE
Informe ejecutivo de GORRIZ BELENGUER JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GORRIZ BELENGUER JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOR IBERICA SA | Apoderado Solidario | 22/09/2023 | |
ALZIREÑA DE MANTENIMIENTO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2020 | |
SOR IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2020 | |
CHASIS LEVANTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/02/2020 | |
CHASIS LEVANTE SA | Apoderado Mancomunado | 13/03/2019 | |
ALZIREÑA DE MANTENIMIENTO SL | Apoderado Mancomunado | 13/03/2019 | |
SOR IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 13/03/2019 | |
ALZIREÑA DE MANTENIMIENTO SL | Apoderado Mancomunado | 19/04/2018 | |
THE REEFER GROUP SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 06/07/2016 | |
THE REEFER GROUP SL | Apoderado Mancomunado | 09/06/2016 |
VINCULACIONES DE GORRIZ BELENGUER JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORRIZ BELENGUER JOSE
Empresa: SOR IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836, L 4140, F 75, S 8, H V 25178, I/A 81 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-46
Empresa: ALZIREÑA DE MANTENIMIENTO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4890, L 2199, F 28, S 8, H V 34686, I/A 21 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-46
Empresa: SOR IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836, L 4140, F 72, S 8, H V 25178, I/A 74 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-46
Empresa: CHASIS LEVANTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590, L 2897, F 208, S 8, H V 49986, I/A 28 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-46
Empresa: SOR IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836, L 4140, F 72, S 8, H V 25178, I/A 71 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-46
Empresa: ALZIREÑA DE MANTENIMIENTO SL
Apoderado Mancomunado
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4890, L 2199, F 28, S 8, H V 34686, I/A 20 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-46
Empresa: CHASIS LEVANTE SA
Apoderado Mancomunado
- Gorriz Belenguer Jose
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590, L 2897, F 208, S 8, H V 49986, I/A 26 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-46
Empresa: ALZIREÑA DE MANTENIMIENTO SL
Apoderado Mancomunado
- Gorriz Belenguer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4890, L 2199, F 27, S 8, H V 34686, I/A 17 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-46
Empresa: GLOBAL CENCIBEL SL
Apoderado Mancomunado
- Gorriz Belenguer Jose
- Magraner Sifre Sonia Maria
- Planas Talens Salvador
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45022 , F 103, S 8, H B 474521, I/A 9 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-08
Empresa: IPSEL 5000 SL
Apoderado Mancomunado
- Gorriz Belenguer Jose
- Magraner Sifre Sonia Maria
- Planas Talens Salvador
- Tabacco Funaro Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 29, S 8, H B 475577, I/A 9 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-08
VER MAS ACTOS
Información de GORRIZ BELENGUER JOSE
Mostramos los datos de GORRIZ BELENGUER JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORRIZ BELENGUER JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos