SVENSSON SVEN ERIK EINAR
Informe ejecutivo de SVENSSON SVEN ERIK EINAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SVENSSON SVEN ERIK EINAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO DEL CAPITAN SL | Administrador Solidario | 02/04/2024 | |
MARYPORTO SL | Administrador Solidario | 25/07/2018 |
VINCULACIONES DE SVENSSON SVEN ERIK EINAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SVENSSON SVEN ERIK EINAR
Empresa: PUERTO DEL CAPITAN SL
Administrador Solidario
- Justh De Neczpal Eva Maria Elise
- Svensson Sven Erik Einar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2906, L 1819, F 179, S 8, H MA 52204, I/A 6 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Empresa: PUERTO DEL CAPITAN SL
Administrador Unico
- Svensson Sven Erik Einar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2906, L 1819, F 179, S 8, H MA 52204, I/A 6 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Empresa: PUERTO DEL CAPITAN SL
Administrador Unico
- Svensson Sven Erik Einar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2906, L 1819, F 179, S 8, H MA 52204, I/A 5 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-29
Empresa: MARYPORTO SL
Administrador Solidario
- Justh De Neczpal Eva Maria Elise
- Svensson Sven Erik Einar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546, L 1459, F 8, S 8, H MA 20903, I/A 10 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-29
Empresa: PUERTO DEL CAPITAN SL
Administrador Unico
- Svensson Sven Erik Einar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2906, L 1819, F 179, S 8, H MA 52204, I/A 4 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-29
Empresa: MARYPORTO SL
Administrador Unico
- Svensson Sven Erik Einar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546, L 1459, F 8, S 8, H MA 20903, I/A 9 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-29
Información de SVENSSON SVEN ERIK EINAR
Mostramos los datos de SVENSSON SVEN ERIK EINAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SVENSSON SVEN ERIK EINAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos