JUSTH DE NECZPAL EVA MARIA ELISE
Informe ejecutivo de JUSTH DE NECZPAL EVA MARIA ELISE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUSTH DE NECZPAL EVA MARIA ELISE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO DEL CAPITAN SL | Administrador Solidario | 02/04/2024 | |
MARYPORTO SL | Administrador Solidario | 25/07/2018 |
VINCULACIONES DE JUSTH DE NECZPAL EVA MARIA ELISE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUSTH DE NECZPAL EVA MARIA ELISE
Empresa: PUERTO DEL CAPITAN SL
Administrador Solidario
- Justh De Neczpal Eva Maria Elise
- Svensson Sven Erik Einar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2906, L 1819, F 179, S 8, H MA 52204, I/A 6 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Empresa: PUERTO DEL CAPITAN SL
Administrador Unico
- Justh De Neczpal Eva Maria Elise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2906, L 1819, F 179, S 8, H MA 52204, I/A 5 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-29
Empresa: MARYPORTO SL
Administrador Solidario
- Justh De Neczpal Eva Maria Elise
- Svensson Sven Erik Einar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546, L 1459, F 8, S 8, H MA 20903, I/A 10 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-29
Empresa: MARYPORTO SL
Administrador Unico
- Justh De Neczpal Eva Maria Elise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546, L 1459, F 8, S 8, H MA 20903, I/A 10 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-29
Empresa: PUERTO DEL CAPITAN SL
Administrador Unico
- Justh De Neczpal Eva Maria Elise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2906, L 1819, F 179, S 8, H MA 52204, I/A 4 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-29
Empresa: MARYPORTO SL
Administrador Unico
- Justh De Neczpal Eva Maria Elise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546, L 1459, F 8, S 8, H MA 20903, I/A 9 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-29
Información de JUSTH DE NECZPAL EVA MARIA ELISE
Mostramos los datos de JUSTH DE NECZPAL EVA MARIA ELISE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUSTH DE NECZPAL EVA MARIA ELISE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos