SVEIN GUNVALDSEN
Informe ejecutivo de SVEIN GUNVALDSEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SVEIN GUNVALDSEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOTUN IBERICA SA | Presidente | 08/05/2013 | 30/06/2015 |
JOTUN IBERICA SA | Consejero | 08/05/2013 | 30/06/2015 |
JOTUN IBERICA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 06/04/2011 | 08/05/2013 |
JOTUN IBERICA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 31/12/2009 | 08/05/2013 |
VINCULACIONES DE SVEIN GUNVALDSEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SVEIN GUNVALDSEN
Empresa: JOTUN IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42529 , F 213, S 8, H B 2225, I/A 82 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Empresa: JOTUN IBERICA SA
Consejero
- Svein Gunvaldsen
Presidente
- Svein Gunvaldsen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42529 , F 212, S 8, H B 2225, I/A 80 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-08
Empresa: JOTUN IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Svein Gunvaldsen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42529 , F 212, S 8, H B 2225, I/A 80 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-08
Empresa: JOTUN IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Ben Guren
- Christian Espolin Johnson
- Ergun Sukru
- Svein Gunvaldsen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40477 , F 168, S 8, H B 2225, I/A 76 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-08
Empresa: JOTUN IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ben Guren
- Ergun Sukru
- Svein Gunvaldsen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40477 , F 167, S 8, H B 2225, I/A 73 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-08
Información de SVEIN GUNVALDSEN
Mostramos los datos de SVEIN GUNVALDSEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SVEIN GUNVALDSEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos