BEN GUREN
Informe ejecutivo de BEN GUREN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BEN GUREN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOTUN IBERICA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 06/04/2011 | 23/04/2012 |
JOTUN IBERICA SA | Consejero | 23/04/2012 | |
JOTUN IBERICA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 31/12/2009 | 23/04/2012 |
VINCULACIONES DE BEN GUREN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEN GUREN
Empresa: JOTUN IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ben Guren
Consejero
- Ben Guren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42529 , F 212, S 8, H B 2225, I/A 79 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-08
Empresa: JOTUN IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40477 , F 168, S 8, H B 2225, I/A 76 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-08
Empresa: JOTUN IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ben Guren
- Ergun Sukru
- Svein Gunvaldsen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40477 , F 167, S 8, H B 2225, I/A 73 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-08
Información de BEN GUREN
Mostramos los datos de BEN GUREN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEN GUREN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos