SUISSA CIDONCHA ALAIN
Informe ejecutivo de SUISSA CIDONCHA ALAIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUISSA CIDONCHA ALAIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUTURE LAB CONSULTING SL | Administrador Solidario | 01/03/2021 | |
SALON DE BELLEZA LOLA SL | Administrador Solidario | 11/11/2009 |
VINCULACIONES DE SUISSA CIDONCHA ALAIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUISSA CIDONCHA ALAIN
Empresa: FUTURE LAB CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Nieto De Alvaro Juan Manuel
- Suissa Cidoncha Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41567 , F 1, S 8, H M 736431, I/A 1 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Empresa: AQUAESTETICA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Suissa Cidoncha Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28082 , F 133, S 8, H M 506013, I/A 2 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Empresa: AQUAESTETICA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Suissa Cidoncha Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28082 , F 130, S 8, H M 506013, I/A 1 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
Empresa: AQUAESTETICA CONSULTORES SL
Socio Único
- Suissa Cidoncha Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28082 , F 130, S 8, H M 506013, I/A 1 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
Empresa: SALON DE BELLEZA LOLA SL
Administrador Solidario
- Pastor Lopez Alberto
- Suissa Cidoncha Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7485 , F 134, S 8, H M 121092, I/A 6 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28
Empresa: SALON DE BELLEZA LOLA SL
Administrador Solidario
- Bascuñana Turrion Maria Montserrat
- Suissa Cidoncha Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7485 , F 133, S 8, H M 121092, I/A 4 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-28
Información de SUISSA CIDONCHA ALAIN
Mostramos los datos de SUISSA CIDONCHA ALAIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUISSA CIDONCHA ALAIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos