PASTOR LOPEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de PASTOR LOPEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASTOR LOPEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALON DE BELLEZA LOLA SL | Administrador Solidario | 11/11/2009 |
VINCULACIONES DE PASTOR LOPEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR LOPEZ ALBERTO
Empresa: BALSA ILUMINACION SL
Liquidador
- Pastor Lopez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17411 , F 2, S 8, H M 298755, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-28
Empresa: BALSA ILUMINACION SL
Administrador Unico
- Pastor Lopez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17411 , F 2, S 8, H M 298755, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-28
Empresa: SALON DE BELLEZA LOLA SL
Administrador Solidario
- Pastor Lopez Alberto
- Suissa Cidoncha Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7485 , F 134, S 8, H M 121092, I/A 6 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28
Empresa: SALON DE BELLEZA LOLA SL
Administrador Unico
- Pastor Lopez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7485 , F 134, S 8, H M 121092, I/A 6 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28
Empresa: SALON DE BELLEZA LOLA SL
Socio Único
- Pastor Lopez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7485 , F 133, S 8, H M 121092, I/A 5 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-28
Empresa: SALON DE BELLEZA LOLA SL
Administrador Unico
- Pastor Lopez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7485 , F 133, S 8, H M 121092, I/A 4 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-28
Información de PASTOR LOPEZ ALBERTO
Mostramos los datos de PASTOR LOPEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR LOPEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos