SUGRANYES BICKEL DOMINGO
Informe ejecutivo de SUGRANYES BICKEL DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE SUGRANYES BICKEL DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE INTERNACIONAL SA | Apoderado | 07/04/2017 | |
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 04/06/2012 | 22/05/2015 |
MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS SA | Consejero | 08/06/2010 | 12/05/2015 |
MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS SA | MiemComDirec | 08/06/2010 | 12/05/2015 |
MAPFRE INTERNACIONAL SA | Consejero | 06/05/2011 | 11/05/2015 |
MAPFRE SA | Apoderado | 25/08/2014 | |
SOLUNION AMERICA HOLDING SL | Apoderado | 10/01/2014 | |
MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | Liquidador | 05/11/2009 | 16/12/2013 |
MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 25/11/2013 | |
SOLUNION SEGUROS COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 29/03/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SUGRANYES BICKEL DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUGRANYES BICKEL DOMINGO
Empresa: MAPFRE INTERNACIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Blanco Martinez Ricardo
- Bravo Garcia Francisco
- Casas Gutierrez Rafael
- Casas Gutierrez Rafael
- Garcia Bravo Francisco
- Garcia Casquero Antonio
- Jimenez Herradon Andres
- Jimenez Herradon Andres
- Leguina Cebreiros Luis
- Manzano Martos Alberto
- Martinez Martinez Jose Manuel
- Martinez Martinez Jose Manuel
- Mira Candel Filomeno
- Morales Segura Cristina
- Palacios Aroca Francisco Javier
- Palacios Aroca Javier
- Riguera Lozano Maria Cristina
- Rubio Moreno Julian
- Sanz Isla Elena
- Sanz Lopez Juan Martin
- Sugranyes Bickel Domingo
- Sugranyes Bickel Domingo
- Vallejo Manchado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25129 , F 43, S 8, H M 36207, I/A 333 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-28
Consejero
- Sugranyes Bickel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29966 , F 54, S 8, H M 9333, I/A 434 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS SA
Consejero
- Sugranyes Bickel Domingo
MiemComDirec
- Sugranyes Bickel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24587 , F 57, S 8, H M 26384, I/A 231 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28
Empresa: MAPFRE INTERNACIONAL SA
Consejero
- Sugranyes Bickel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31001 , F 180, S 8, H M 71463, I/A 110 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Empresa: MAPFRE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Almagro Garcia Juan Jose
- Blanco Martinez Ricardo
- Blanco Martinez Ricardo
- Bravo Garcia Francisco
- Jimenez Herradon Andres
- Manzano Martos Alberto
- Manzano Martos Alberto
- Manzano Martos Alberto
- Manzano Martos Alberto
- Manzano Martos Alberto
- Martinez Martinez Jose Manuel
- Martinez Martinez Jose Manuel
- Martinez Martinez Jose Manuel
- Martinez Martinez Jose Manuel
- Mira Candel Filomeno
- Palacios Aroca Francisco Javier
- Palacios Aroca Francisco Javier
- Sugranyes Bickel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 97, S 8, H M 6152, I/A 539 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-28
Empresa: MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS SA
Consejero
- Lopez Solanes Pedro
- Sugranyes Bickel Domingo
MiemComDirec
- Lopez Solanes Pedro
- Sugranyes Bickel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24587 , F 52, S 8, H M 26384, I/A 218 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Empresa: MAPFRE AMERICA CAUCION Y CREDITO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Almagro Garcia Juan Jose
- Alonso Batres Angel
- Arroyo Arnaiz Rafael
- Ataz Orihuela Maria Presentacion
- Bergamin Serrano Francisco Javier
- Bulto Millet Victor
- Campero Peters Rodrigo
- Gonzalez Porro Jose Manuel
- Gonzalez Porro Jose Manuel
- Hoyos Elizalde Carlos
- Manzano Martos Alberto
- Martinez Martinez Jose Manuel
- Polo Rodriguez Luis Maria
- Rodriguez Zaera Jose Luis
- Segura Bautista Angel Luis
- Sugranyes Bickel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22187 , F 17, S 8, H M 218937, I/A 96 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31078 , F 87, S 8, H M 9179, I/A 233 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29966 , F 2, S 8, H M 9333, I/A 360 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: MAPFRE INTERNACIONAL SA
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 93, S 8, H M 71463, I/A 78 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
VER MAS ACTOS
Información de SUGRANYES BICKEL DOMINGO
Mostramos los datos de SUGRANYES BICKEL DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUGRANYES BICKEL DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos