SEGURA BAUTISTA ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de SEGURA BAUTISTA ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SEGURA BAUTISTA ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE AUTOMOCION SA | Apoderado | 22/05/2015 | |
SOLUNION AMERICA HOLDING SL | Apoderado | 10/01/2014 | |
ITSEMAP SERVICIOS TECNOLOGICOS MAPFRE SA | Apoderado | 28/01/2013 | |
MAPFRE INFORMATICA AIE | Apoderado | 26/12/2012 | |
DESARROLLOS URBANOS CIC SA | Apoderado | 22/03/2011 | |
MAPFRE SA | Apoderado | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE SEGURA BAUTISTA ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA BAUTISTA ANGEL LUIS
Empresa: MAPFRE MULTICENTRO DEL AUTOMOVIL SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Almagro Garcia Juan Jose
- Ataz Orihuela Maria Presentacion
- Bermejo Albares Ildefonso
- Diaz Leante Martinez Francisco Jose
- Espinosa Iglesia Enrique
- Estevez Comas Rafael
- Gonzalez Porro Jose Manuel
- Linares Palacios Maria Luisa
- Segura Bautista Angel Luis
- Segura Bautista Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29399 , F 184, S 8, H M 390075, I/A 37 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Empresa: MAPFRE AMERICA CAUCION Y CREDITO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Almagro Garcia Juan Jose
- Alonso Batres Angel
- Arroyo Arnaiz Rafael
- Ataz Orihuela Maria Presentacion
- Bergamin Serrano Francisco Javier
- Bulto Millet Victor
- Campero Peters Rodrigo
- Gonzalez Porro Jose Manuel
- Gonzalez Porro Jose Manuel
- Hoyos Elizalde Carlos
- Manzano Martos Alberto
- Martinez Martinez Jose Manuel
- Polo Rodriguez Luis Maria
- Rodriguez Zaera Jose Luis
- Segura Bautista Angel Luis
- Sugranyes Bickel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22187 , F 17, S 8, H M 218937, I/A 96 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27943 , F 63, S 8, H M 14846, I/A 117 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-28
Empresa: MAPFRE INFORMATICA AIE
Apoderado
- Almagro Garcia Juan Jose
- Ataz Orihuela Presentacion
- Bermejo Albares Ildefonso
- Ciudad Duran Jacinto
- Davila Bermejo Angel Luis
- De Las Peñas Quintana Anastasia Penelope
- Espinosa Iglesia Enrique
- Estevez Comas Rafael
- Fernandez Foruny Francisco
- Garcia Casquero Antonio
- Garcia March Marcos
- Garcia Ruiz Juan Jose
- Gragera Sanchez Cipriano
- Granados Romero Jorge
- Leal Da Silva Ademar
- Linares Palacios Maria Luisa
- Muñoz Izquierdo Felix Guillermo
- Neira Herran Jose Manuel
- Ortiz Trujillano Jacinto
- Plaza Montalvo Alejandro
- Plaza Montalvo Alejandro
- Sanchez Fresco Blanca
- Sanz Isla Maria Elena
- Segura Bautista Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28065 , F 131, S 8, H M 196477, I/A 41 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
Empresa: DESARROLLOS URBANOS CIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24836 , F 99, S 8, H M 22616, I/A 47 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Empresa: MAPFRE SA
Apoderado
- Alonso Batres Angel
- Arroyo Arnaiz Rafael
- Arroyo Arnaiz Rafael
- Arroyo Arnaiz Rafael
- Aymerich Portuondo Ramon
- Bravo Garcia Francisco
- Bravo Garcia Francisco
- Bravo Garcia Francisco
- Bravo Garcia Francisco
- Bulto Millet Victor
- Cañizares Rubini Francisco Jose
- Cañizares Rubini Francisco Jose
- Cidad Calderon Ricardo
- De Mingo Cachon Luis
- Estevez Comas Rafael
- Garagorri Olavarrieta Lorenzo
- Gonzalez Canales Juan Carlos
- Homet Dupra Sebastian
- Homet Dupra Sebastian
- Homet Dupra Sebastian
- Homet Dupra Sebastian
- Jimenez Herradon Andres
- Martinez Menendez Mario
- Mira Candel Filomeno
- Mira Candel Filomeno
- Mira Candel Filomeno
- Mira Candel Filomeno
- Mira Candel Filomeno
- Mira Candel Filomeno
- Molinero Sanchez Luis
- Muñoz Delgado Alfonso
- Pardo Ortiz Juan Antonio
- Pardo Ortiz Juan Antonio
- Polo Rodriguez Luis Maria
- Rivero Merchan Julian
- Rivero Merchan Julian
- Rodriguez Zaera Jose Luis
- Rodriguez Zaera Jose Luis
- Rodriguez Zaera Jose Luis
- Rodriguez Zaera Jose Luis
- Santos Alonso Jose Manuel
- Segura Bautista Angel Luis
- Sugranyes Bickel Domingo
- Sugranyes Bickel Domingo
- Sugranyes Bickel Domingo
- Sugranyes Bickel Domingo
- Sugranyes Bickel Domingo
- Sugranyes Bickel Domingo
- Sugranyes Bickel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 29, S 8, H M 6152, I/A 449 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-28
Información de SEGURA BAUTISTA ANGEL LUIS
Mostramos los datos de SEGURA BAUTISTA ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA BAUTISTA ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos