SUEIRO BARROS JULIO
Informe ejecutivo de SUEIRO BARROS JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUEIRO BARROS JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMSTRO LEGAL SERVICES SA | Apoderado Solidario | 04/07/2024 | |
COMPRAVENTA INMUEBLES SANXENXO SL | Administrador Unico | 05/05/2022 | |
COMPRAVENTA INMUEBLES SANXENXO SL | Socio Unico | 05/05/2022 | |
ANTONIO BARROS SL | Administrador Mancomunado | 14/10/2019 |
VINCULACIONES DE SUEIRO BARROS JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUEIRO BARROS JULIO
Empresa: AMSTRO LEGAL SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Alba Biel Ignacio- Vicente
- Alvarez Fernandez Irene
- Alvarez Marcos Carmen
- Arcas Longas Alejandro Pedro
- Ayra Hinostroz Astrid
- Ayuso Ayuso Laura
- Biel Castan Lourdes
- Calvo Bañuelos Ana Isabel
- Casielles Perez Jose Bernardo
- Chueca Gregorio Sonia
- Cuevas Lopez Cesar
- Dueñas Castaño Javier
- Dueñas Castaño Maria Del Pilar
- Fernandez Diaz Diego
- Garcia Villanueva Roldenys Javier
- Gimenez Herrero Isabel Maria
- Gonzalez Muñiz Maria Eugenia
- Hernandez Molina Rafael Luis
- Lara Torres Juan Bautista
- Lazaro Moncusi Antoni
- Palacio Oto Eva
- Plana Luengo Jose Antonio
- Pulido Galvez Alberto
- Pulido Lara Jose Antonio
- Sanchez Andres Victor Ignacio
- Sanchez Hidalgo Gema
- Sueiro Barros Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 812233, I/A 7 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: COMPRAVENTA INMUEBLES SANXENXO SL
Administrador Unico
- Sueiro Barros Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 77, S 8, H PO 65795, I/A 4 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-36
Empresa: COMPRAVENTA INMUEBLES SANXENXO SL
Administrador Mancomunado
- Magdalena Caneda Alba
- Sueiro Barros Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 77, S 8, H PO 65795, I/A 4 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-36
Empresa: COMPRAVENTA INMUEBLES SANXENXO SL
Socio Único
- Sueiro Barros Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 77, S 8, H PO 65795, I/A 4 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-36
Empresa: ANTONIO BARROS SL
Administrador Mancomunado
- Sueiro Barros Ana-isabel
- Sueiro Barros Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055, L 2055, F 150, S 8, H PO 20601, I/A 5 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-36
Empresa: ANTONIO BARROS SL
Administrador Solidario
- Sueiro Barros Ana-isabel
- Sueiro Barros Antonio
- Sueiro Barros Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055, L 2055, F 150, S 8, H PO 20601, I/A 5 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-36
Empresa: COMPRAVENTA INMUEBLES SANXENXO SL
Administrador Mancomunado
- Magdalena Caneda Alba
- Sueiro Barros Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 75, S 8, H PO 65795, I/A 1 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-36
Empresa: ANTONIO BARROS SL
Administrador Solidario
- Sueiro Barros Ana-isabel
- Sueiro Barros Antonio
- Sueiro Barros Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055, L 2055, F 149, S 8, H PO 20601, I/A 3 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-36
Información de SUEIRO BARROS JULIO
Mostramos los datos de SUEIRO BARROS JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUEIRO BARROS JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos