CUEVAS LOPEZ CESAR
Informe ejecutivo de CUEVAS LOPEZ CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CUEVAS LOPEZ CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMSTRO LEGAL SERVICES SA | Apoderado Solidario | 04/07/2024 |
VINCULACIONES DE CUEVAS LOPEZ CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUEVAS LOPEZ CESAR
Empresa: AMSTRO LEGAL SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Alba Biel Ignacio- Vicente
- Alvarez Fernandez Irene
- Alvarez Marcos Carmen
- Arcas Longas Alejandro Pedro
- Ayra Hinostroz Astrid
- Ayuso Ayuso Laura
- Biel Castan Lourdes
- Calvo Bañuelos Ana Isabel
- Casielles Perez Jose Bernardo
- Chueca Gregorio Sonia
- Cuevas Lopez Cesar
- Dueñas Castaño Javier
- Dueñas Castaño Maria Del Pilar
- Fernandez Diaz Diego
- Garcia Villanueva Roldenys Javier
- Gimenez Herrero Isabel Maria
- Gonzalez Muñiz Maria Eugenia
- Hernandez Molina Rafael Luis
- Lara Torres Juan Bautista
- Lazaro Moncusi Antoni
- Palacio Oto Eva
- Plana Luengo Jose Antonio
- Pulido Galvez Alberto
- Pulido Lara Jose Antonio
- Sanchez Andres Victor Ignacio
- Sanchez Hidalgo Gema
- Sueiro Barros Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 812233, I/A 7 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: IDEALESA SL
Liquidador
- Cuevas Lopez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34631 , F 167, S 8, H M 623044, I/A 3 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Empresa: IDEALESA SL
Administrador Unico
- Cuevas Lopez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34631 , F 167, S 8, H M 623044, I/A 3 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Empresa: MALILUCA SL
Liquidador
- Cuevas Lopez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34631 , F 190, S 8, H M 623047, I/A 3 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: MALILUCA SL
Administrador Unico
- Cuevas Lopez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34631 , F 190, S 8, H M 623047, I/A 3 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: MALILUCA FUTURE SL
Liquidador
- Cuevas Lopez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32586 , F 4, S 8, H M 586490, I/A 5 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: MALILUCA FUTURE SL
Administrador Unico
- Cuevas Lopez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32586 , F 4, S 8, H M 586490, I/A 5 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: MALILUCA SL
Administrador Unico
- Cuevas Lopez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34631 , F 188, S 8, H M 623047, I/A 1 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Empresa: IDEALESA SL
Administrador Unico
- Cuevas Lopez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34631 , F 165, S 8, H M 623044, I/A 1 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Empresa: MALILUCA FUTURE SL
Administrador Unico
- Cuevas Lopez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32586 , F 3, S 8, H M 586490, I/A 3 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-28
Información de CUEVAS LOPEZ CESAR
Mostramos los datos de CUEVAS LOPEZ CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUEVAS LOPEZ CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos