SUBIRANA CASTAÑO ANTONI
Informe ejecutivo de SUBIRANA CASTAÑO ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUBIRANA CASTAÑO ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION MARINAS DE CHARTER SL | Administrador Mancomunado | 20/07/2023 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE PUERTOS Y MARINAS SL | Consejero | 16/01/2023 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE PUERTOS Y MARINAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2023 | |
PORT GINESTA PREMIUM SERVICE SL | Administrador Solidario | 27/08/2021 | |
MARINA CAMBRILS SL | Administrador Solidario | 10/08/2020 | |
GUASCH YACHTS SL | Administrador Solidario | 11/10/2018 | |
BE CHARTER BOATS SL | Apoderado | 10/10/2018 | |
PATRIMONISIESB SL | Administrador Solidario | 21/03/2018 | |
GESTIO NAUTICA DE MARINES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/03/2017 | |
GESTIO NAUTICA DE MARINES SL | Consejero | 09/03/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SUBIRANA CASTAÑO ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUBIRANA CASTAÑO ANTONI
Empresa: GESTION MARINAS DE CHARTER SL
Administrador Mancomunado
- Guasch Artero Rodolf
- Sastre Gardes Jose Luis
- Subirana Castaño Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 164, S 8, H T 60703, I/A 1 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-43
Consejero Delegado Mancomunado
- Enguita Melendo Luis Ramon
- Subirana Castaño Antoni
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 173, S 8, H H 22708, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-21
Empresa: PORT GINESTA PREMIUM SERVICE SL
Administrador Solidario
- De Febrer Herran Rodrigo
- Subirana Castaño Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47974 , F 63, S 8, H B 568016, I/A 1 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Empresa: MARINA CAMBRILS SL
Administrador Solidario
- Guasch Artero Rodolf
- Subirana Castaño Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 60, S 8, H T 55878, I/A 1 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-43
Empresa: TARRACO BOATS SL
Administrador Solidario
- Guasch Artero Rodolf
- Subirana Castaño Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 188, S 8, H T 53492, I/A 1 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-43
Empresa: BE CHARTER BOATS SL
Apoderado
- Subirana Castaño Antoni
- Subirana Castaño Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2672 , F 81, S 8, H T 43830, I/A 4 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-43
Empresa: PATRIMONISIESB SL
Administrador Solidario
- Badia Carrau Oriol
- Subirana Castaño Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46331 , F 141, S 8, H B 516749, I/A 1 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: LA REPU SBD SL
Administrador Solidario
- Subirana Castaño Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44025 , F 156, S 8, H B 444888, I/A 3 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-08
Administrador Solidario
- Badia Carrau Oriol
- Subirana Castaño Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45810 , F 170, S 8, H B 499818, I/A 1 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-08
Empresa: GESTIO NAUTICA DE MARINES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bonal De Los Rios Jorge
- De Febrer Herran Rodrigo
- Subirana Castaño Antoni
Consejero
- Bonal De Los Rios Jorge
- De Febrer Herran Rodrigo
- Garcia Arribas Oriol
- Subirana Castaño Antoni
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44344 , F 153, S 8, H B 453384, I/A 3 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-08
VER MAS ACTOS
Información de SUBIRANA CASTAÑO ANTONI
Mostramos los datos de SUBIRANA CASTAÑO ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUBIRANA CASTAÑO ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos