GUASCH ARTERO RODOLF
Informe ejecutivo de GUASCH ARTERO RODOLF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUASCH ARTERO RODOLF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION MARINAS DE CHARTER SL | Administrador Mancomunado | 20/07/2023 | |
MARINA CAMBRILS SL | Administrador Solidario | 10/08/2020 | |
HERMANOS GUASCH EMBARCACIONES DEPORTIVAS SA | Administrador Solidario | 07/10/2019 | |
NAUTIC CENTER PALMA SL | Administrador Mancomunado | 16/04/2019 | |
GUASCH YACHTS SL | Administrador Solidario | 11/10/2018 | |
BE CHARTER BOATS SL | Administrador Solidario | 13/03/2012 |
VINCULACIONES DE GUASCH ARTERO RODOLF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUASCH ARTERO RODOLF
Empresa: GESTION MARINAS DE CHARTER SL
Administrador Mancomunado
- Guasch Artero Rodolf
- Sastre Gardes Jose Luis
- Subirana Castaño Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 164, S 8, H T 60703, I/A 1 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-43
Empresa: COMMUNITY TRADE FINANCIAL SL
Administrador Solidario
- Guasch Artero Eloi
- Guasch Artero Rodolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 145, S 8, H T 36009, I/A 5 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-43
Empresa: MARINA CAMBRILS SL
Administrador Solidario
- Guasch Artero Rodolf
- Subirana Castaño Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 60, S 8, H T 55878, I/A 1 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-43
Administrador Solidario
- Guasch Artero Jose Maria
- Guasch Artero Rodolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 34, S 8, H T 17339, I/A 8 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-43
Administrador Solidario
- Guasch Artero Jose Maria
- Guasch Artero Rodolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 34, S 8, H T 17339, I/A 8 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-43
Empresa: NAUTIC CENTER PALMA SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Gonzalez Ramon
- Guasch Artero Rodolf
- Sastre Gardes Basilio Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 167, S 8, H IM 6979, I/A 1 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-07
Administrador Solidario
- Guasch Artero Eloi
- Guasch Artero Rodolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 144, S 8, H T 36009, I/A 4 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-43
Empresa: TARRACO BOATS SL
Administrador Solidario
- Guasch Artero Rodolf
- Subirana Castaño Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 188, S 8, H T 53492, I/A 1 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-43
Administrador Unico
- Guasch Artero Rodolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 142, S 8, H T 36009, I/A 3 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-43
Administrador Solidario
- Guasch Artero Jose Maria
- Guasch Artero Rodolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 33, S 8, H T 17339, I/A 7 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-43
VER MAS ACTOS
Información de GUASCH ARTERO RODOLF
Mostramos los datos de GUASCH ARTERO RODOLF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUASCH ARTERO RODOLF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos