SUAREZ PLIEGO MARIA DE LA O
Informe ejecutivo de SUAREZ PLIEGO MARIA DE LA O
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUAREZ PLIEGO MARIA DE LA O
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP | Apoderado Solidario | 15/10/2021 | |
ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP | Soc.Prof. | 06/10/2021 | |
SDANET ABOGADOS SLP | Apoderado Solidario | 30/10/2014 | |
SUAREZ DE LA DEHESA ABOGADOS SLP | Apoderado Solidario | 17/06/2014 |
VINCULACIONES DE SUAREZ PLIEGO MARIA DE LA O
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ PLIEGO MARIA DE LA O
Empresa: ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP
Apoderado Solidario
- Caldevilla Carrillo Victoria
- Caro Sabater Esther Paula
- Fernandez Lena Santiago
- Garrido Pastor Jose-gabriel
- Gomez De Arriba Daniel
- Gonzalez Yebra Eduardo
- Gutierrez Martinez Juan Pablo
- Hortelano Anguita Miguel Angel
- Morales Romero Requejo Cesar
- Ortega Pradillo Rosalia
- Perez De Las Heras Federico Jose
- Portabales Gonzalez Choren Ivo
- Rubio Escobar Pedro Manuel
- Suarez Pliego Maria De La O
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 140, S 8, H V 17732, I/A 69 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-46
Empresa: ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP
Soc.Prof.
- Caldevilla Carrillo Victoria
- Caro Sabater Esther Paula
- Fernandez Lena Santiago
- Garrido Pastor Jose-gabriel
- Gomez De Arriba Daniel
- Gonzalez Yebra Eduardo
- Gutierrez Martinez Juan Pablo
- Hortelano Anguita Miguel Angel
- Ibañez De La Cruz Francisco Javier
- Morales Romero Requejo Cesar
- Ortega Pradillo Rosalia
- Perez De Las Heras Federico Jose
- Portabales Gonzalez Choren Ivo
- Rubio Escobar Pedro Manuel
- Suarez Pliego Maria De La O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 135, S 8, H V 17732, I/A 67 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-46
Empresa: DA SINGULAR LAWYERS SLP
Soc.Prof.
- Caldevilla Carrillo Maria Victoria
- Chavarria Romero Angel
- Fernandez De Valderrama Iribarnegaray Gonzalo
- Gonzalez Yebra Eduardo
- Gutierrez Martinez Juan Pablo
- Ibañez De La Cruz Francisco Javier
- Lopez Ventureira Cristina
- Martin Jimenez Rodrigo
- Morales Romero-requejo Cesar Alejandro
- Paraja Quiros Eduardo Horacio
- Peña Arsuaga Jose
- Portabales Gonzalez-choren Ivo Jorge
- Suarez Jaqueti Helena Isabel
- Suarez Lozano Jose Antonio
- Suarez Pliego Maria De La O
- Vazquez Calo Maria Cristina
- Vazquez Calo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34846 , F 113, S 8, H M 347468, I/A 70 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
Empresa: DUTILH ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- Diez Martin Maria Jesus
- Fernandez De Valderrama Iribarnegaray Gonzalo
- Garrido Pastor Jose-gabriel
- Gonzalez Yebra Eduardo
- Gutierrez Martinez Juan Pablo
- Martin Jimenez Rodrigo
- Morales Romero Requejo Cesar
- Moratilla Pastor Ignacio
- Perez De Las Heras Federico
- Remezal Solano Trinidad
- Solano Ocaña Jose Enrique
- Suarez Jaqueti Helena Isabel
- Suarez Lozano Jose Antonio
- Suarez Pliego Maria De La O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34846 , F 100, S 8, H M 347468, I/A 61 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Empresa: SDANET ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- Suarez Jaqueti Helena Isabel
- Suarez Pliego Maria De La O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32584 , F 65, S 8, H M 586453, I/A 2 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Empresa: SUAREZ DE LA DEHESA ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- Suarez Jaqueti Helena Isabel
- Suarez Pliego Maria De La O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31855 , F 216, S 8, H M 448786, I/A 10 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Empresa: MOLINARE SA
Apoderado
- Alonso Ramos Alberto
- Benzal Medina Miguel Angel
- Berrendo Perez Oscar
- Caamaño Gonzalez Alvaro
- Canela Lopez Jaime
- Dapena Crespo Octavio
- De La Ossa Sanz Juan Manuel
- Del Rio Coves Luis J
- Lafuente Molinero Elena
- Lopez Soto Fernando
- Lopez Urrutia Bojanowsky Jaime
- Marquez De Acuña Castro Sol
- Perez Vehi Manuel
- Rotaeche Elosegui Ignacio
- Sanchez Jimenez Rafael
- Saurez Jaquetti Helena
- Soler Garijo Aranzazu
- Suarez Lozano Jose Antonio
- Suarez Pliego Maria De La O
- Tarodo De Echenique Jose Miguel
- Torres Lozano Antonio
- Vernet Perez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38429 , F 117, S 8, H B 47256, I/A 37 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-08
Información de SUAREZ PLIEGO MARIA DE LA O
Mostramos los datos de SUAREZ PLIEGO MARIA DE LA O que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ PLIEGO MARIA DE LA O, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos