VAZQUEZ CALO MARIA TERESA
Informe ejecutivo de VAZQUEZ CALO MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE VAZQUEZ CALO MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIVERSE COMPUTING SL | Secretario No Consejero | 16/04/2024 | |
ARTHEX BIOTECH SL | Secretario No Consejero | 15/11/2023 | |
DEVYSER IBERIA SL | Apoderado Solidario | 07/09/2023 | |
SELFKIT DIAGNOSTICS SL | Secretario No Consejero | 18/08/2023 | |
SANIFIT THERAPEUTICS SA | Vicesecretario No Consejero | 22/06/2022 | |
EVIDENZE GROUP EUROPE SL | Secretario No Consejero | 08/04/2021 | |
VC BIOLAW SLP | Administrador Solidario | 16/11/2020 | |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado Solidario | 15/11/2020 | |
VC BIOLAW SLP | Soc.Prof. | 21/01/2020 | |
VITRO SA | Secretario No Consejero | 08/09/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VAZQUEZ CALO MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ CALO MARIA TERESA
Empresa: ARTHEX BIOTECH SL
Consejero Delegado
Consejero
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Vazquez Calo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 189552, I/A 22 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-46
Empresa: MULTIVERSE COMPUTING SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Vazquez Calo Maria Teresa
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 111, S 8, H SS 41659, I/A 10 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
Empresa: 3PBIO PHARMACEUTICAL HOLDING SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Vazquez Calo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 100, S 8, H NA 39022, I/A 11 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-31
Empresa: ARTHEX BIOTECH SL
Secretario No Consejero
- Pedernal Marigomez Maria
- Vazquez Calo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10897, L 8175, F 43, S 8, H V 189552, I/A 18 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-46
Empresa: DEVYSER IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Herrera Aguilera Susana
- Pedernal Marigomez Maria
- Vazquez Calo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42275 , F 199, S 8, H M 748436, I/A 5 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-28
Empresa: KNOMY HEALTH SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Vazquez Calo Maria Teresa
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10837, L 8116, F 156, S 8, H V 193257, I/A 8 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-46
Consejero Independiente
- Vazquez Calo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41376 , F 185, S 8, H M 573805, I/A 360 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Empresa: SANIFIT THERAPEUTICS SA
Apoderado Mancomunado
- Dietel-manske Anja
- Domenech Maestro Anna
- Erlandsson Per Fredrik
- Frenzen Markus
- Garcia Hill Javier
- Hirner Andreas
- Jimenez Abraham Antonio
- Kronenberg Oliver Philipp
- Kura-sula Blerime
- Leris Casulleras Ester
- Ligibel Jean Marc
- Martin Frey Georg
- Milliet Christian
- Pereira Da Silva Charrua De Sousa Antonio Jose
- Perello Bestard Joan
- Sigalas Alexandros
- Van Lonkhuijzen Marc
- Yap Yuung Yuung
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Vazquez Calo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2957 , F 141, S 8, H PM 48801, I/A 56 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-07
Empresa: CYTOGNOS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Vazquez Calo Maria Teresa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 182, S 8, H SA 5070, I/A 31 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-37
Empresa: EDDA INNOVA PHARMA SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Vazquez Calo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40645 , F 114, S 8, H M 414291, I/A 25 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-28
VER MAS ACTOS
Información de VAZQUEZ CALO MARIA TERESA
Mostramos los datos de VAZQUEZ CALO MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ CALO MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos