STREIFF DENIS JEAN MARIE
Informe ejecutivo de STREIFF DENIS JEAN MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE STREIFF DENIS JEAN MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAGOS BONNANGE WIESENDANGER AJROLDI DE ESPAÑA SA | Apoderado | 11/08/2020 | |
TRAGOS BONNANGE WIESENDANGER AJROLDI DE ESPAÑA SA | Consejero | 12/02/2010 | 16/11/2015 |
TEQUILA SPAIN SL | Consejero | 30/11/2010 | 16/11/2015 |
NEXT DOOR SL | Consejero | 01/12/2010 | 11/05/2012 |
VINCULACIONES DE STREIFF DENIS JEAN MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STREIFF DENIS JEAN MARIE
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alemany Pozuelo Maria Dolores
- Fuertes Perez Jesus
- Lake David Anthony
- Moreno Escobar Fructuoso
- Moreno Escobar Fructuoso
- Moreno Escobar Fructuoso
- Moreno Escobar Fructuoso
- Navarro Rua Salud
- Ortega Moreno Balbino
- Ortega Moreno Balbino
- Osorio Fernandez Cañaveral Jose Miguel
- Rubio Iglesias Beatriz
- Segura Cantero Agustin
- Segura Cantero Agustin
- Streiff Denis Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26958 , F 220, S 8, H M 107960, I/A 93 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Empresa: TEQUILA SPAIN SL
Consejero
- Cimato Giulio
- Streiff Denis Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28481 , F 203, S 8, H M 260290, I/A 20 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Consejero
- Cimato Giulio
- Streiff Denis Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26958 , F 215, S 8, H M 107960, I/A 85 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
Empresa: NEXT DOOR SL
Consejero
- Cimato Giulio
- Streiff Denis Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19565 , F 193, S 8, H M 274045, I/A 18 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28
Empresa: NEXT DOOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19565 , F 191, S 8, H M 274045, I/A 15 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-28
Empresa: TEQUILA SPAIN SL
Consejero
- Cimato Giulio
- Cimato Giulio
- Moreno Escobar Fructuoso
- Streiff Denis Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15485 , F 130, S 8, H M 260290, I/A 13 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26958 , F 212, S 8, H M 107960, I/A 77 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Información de STREIFF DENIS JEAN MARIE
Mostramos los datos de STREIFF DENIS JEAN MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STREIFF DENIS JEAN MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos