ALEMANY POZUELO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ALEMANY POZUELO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 31
CARGOS DE ALEMANY POZUELO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROCONSULT SA | Administrador Concursal | 14/03/2024 | |
CASTELANASPAIN SL | Administrador Concursal | 30/10/2023 | |
VIAJES NIAGARA SA | Administrador Concursal | 22/06/2023 | |
ALGAENERGY SA | Administrador Concursal | 17/05/2023 | |
AUTOMOCION ARVI SL | Representante | 27/06/2022 | |
TAPON SPAIN SL | Apoderado | 27/12/2021 | |
ENERGIAS AVANZADAS NUMACO SL | Liquidador | 25/06/2021 | |
LEYENDA PERSONAL RETAIL SL | Representante | 02/02/2021 | |
JOGO TECH SL | Secretario | 16/04/2019 | |
SINAER MAINTENANCE DIVISION SL | Representante | 30/11/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALEMANY POZUELO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEMANY POZUELO MARIA DOLORES
Empresa: LEYENDA PERSONAL SL
Representante
- Alemany Pozuelo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 386520, I/A 9 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: EUROCONSULT SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EUROCONSULT SA
Nif:A28217735
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:MERCANTIL DE MADRID
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Fecha de Resolución:20/12/2023
Número Procedimiento Concursal:116/2019
Datos Registrales:
Tomo:
33153
Libro:
0
Folio:
125
Hoja:
8-44861
Inscripción:
235
Fecha Inscripción14/03/2024
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 125, S 8, H M 44861, I/A 235 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
Empresa: CASTELANASPAIN SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CASTELANASPAIN SL
Nif:B12886586
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:TOMASA OLIVAS RUBIO
Fecha de Resolución:24/07/2023
Número Procedimiento Concursal:000155/2023
Datos Registrales:
Tomo:
1591
Libro:
1153
Folio:
126
Hoja:
8-34203
Inscripción:
8
Fecha Inscripción30/10/2023
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591, L 1153, F 126, S 8, H CS 34203, I/A 8 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-12
Empresa: BOTH PEOPLE & COMMS SL
Secretario No Consejero
- Alemany Pozuelo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47409 , F 80, S 8, H B 250387, I/A 17 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
Empresa: VIAJES NIAGARA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES NIAGARA SA
Nif:A28895340
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Juez / Ponente:AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS
Fecha de Resolución:11/05/2023
Número Procedimiento Concursal:278/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3007
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-51502
Inscripción:
C
Fecha Inscripción22/06/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3007 , F 219, S 8, H M 51502, I/A C (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Empresa: PROCOLUIDE INDUSTRIAL SA
Representante
- Alemany Pozuelo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36663 , F 109, S 8, H M 206263, I/A 82 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
Empresa: ALGAENERGY SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALGAENERGY SA
Nif:A85258218
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:23/03/2023
Número Procedimiento Concursal:99/2023
Datos Registrales:
Tomo:
35235
Libro:
0
Folio:
117
Hoja:
8-451554
Inscripción:
A
Fecha Inscripción17/05/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35235 , F 117, S 8, H M 451554, I/A A (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-28
Empresa: ENCUADERNACION MURO SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ENCUADERNACION MURO SA
Nif:A78445418
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID
Juez / Ponente:CARMEN GONZALEZ SUAREZ
Fecha de Resolución:14/05/2020
Número Procedimiento Concursal:640/19
Datos Registrales:
Tomo:
34459
Libro:
0
Folio:
142
Hoja:
8-160587
Inscripción:
31
Fecha Inscripción15/03/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 142, S 8, H M 160587, I/A 31 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-28
Empresa: HOY NO ME PUEDO LEVANTAR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOY NO ME PUEDO LEVANTAR SL
Nif:B83752246
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:31/07/2014
Número Procedimiento Concursal:469/2014
Datos Registrales:
Tomo:
19221
Libro:
0
Folio:
217
Hoja:
8-336582
Inscripción:
31
Fecha Inscripción28/07/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19221 , F 217, S 8, H M 336582, I/A 31 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Empresa: AUTOMOCION ARVI SL
Representante
- Alemany Pozuelo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23623 , F 144, S 8, H M 423916, I/A 8 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
VER MAS ACTOS
Información de ALEMANY POZUELO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ALEMANY POZUELO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEMANY POZUELO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos