STEPHANE ROYER
Informe ejecutivo de STEPHANE ROYER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE STEPHANE ROYER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAHER AEROSPACE SL | Apoderado Mancomunado | 12/09/2016 | 26/07/2022 |
GUARRO CASAS SA | Consejero | 02/06/2010 | |
GUARRO CASAS SA | REPR.143 RRM | 08/04/2010 |
VINCULACIONES DE STEPHANE ROYER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STEPHANE ROYER
Empresa: DAHER AEROSPACE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44066 , F 85, S 8, H B 446220, I/A 11 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Empresa: DAHER AEROSPACE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44066 , F 83, S 8, H B 446220, I/A 7 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-08
Empresa: GUARRO CASAS SA
Consejero
- Mar Erik Schoettel
- Stephane Royer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 176, S 8, H B 7094, I/A 92 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Empresa: GUARRO CASAS SA
REPR.143 RRM
- Stephane Royer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 176, S 8, H B 7094, I/A 91 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Información de STEPHANE ROYER
Mostramos los datos de STEPHANE ROYER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STEPHANE ROYER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos