PATRICK JEANROY
Informe ejecutivo de PATRICK JEANROY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PATRICK JEANROY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAHER AEROSPACE SL | Administrador Unico | 17/06/2015 | 22/03/2024 |
DAHER AEROSPACE SL | Apoderado Mancomunado | 12/09/2016 | 26/07/2022 |
DAHER AEROSPACE SL | Administrador Solidario | 09/02/2015 | 17/06/2015 |
DAHER AEROSPACE SL | Administrador Unico | 09/02/2015 |
VINCULACIONES DE PATRICK JEANROY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATRICK JEANROY
Empresa: DAHER AEROSPACE SL
Administrador Unico
- Patrick Jeanroy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44066 , F 85, S 8, H B 446220, I/A 13 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-08
Empresa: DAHER AEROSPACE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44066 , F 85, S 8, H B 446220, I/A 11 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Empresa: DAHER AEROSPACE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44066 , F 83, S 8, H B 446220, I/A 7 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-08
Empresa: DAHER AEROSPACE SL
Administrador Unico
- Patrick Jeanroy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44066 , F 82, S 8, H B 446220, I/A 6 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-08
Empresa: DAHER AEROSPACE SL
Administrador Solidario
- Gilles Guillon
- Patrick Jeanroy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44066 , F 82, S 8, H B 446220, I/A 6 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-08
Empresa: DAHER AEROSPACE & INDUSTRY SL
Administrador Solidario
- Gilles Guillon
- Patrick Jeanroy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44066 , F 81, S 8, H B 446220, I/A 5 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Empresa: DAHER AEROSPACE & INDUSTRY SL
Administrador Unico
- Patrick Jeanroy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44066 , F 81, S 8, H B 446220, I/A 5 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Información de PATRICK JEANROY
Mostramos los datos de PATRICK JEANROY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATRICK JEANROY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos