SPATKE REINER
Informe ejecutivo de SPATKE REINER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SPATKE REINER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHNSON CONTROLS CALATORAO SL | Apoderado Mancomunado | 20/01/2014 | 19/01/2017 |
JOHNSON CONTROLS ALAGON SL | Vicepresidente | 28/02/2014 | |
JOHNSON CONTROLS ALAGON SL | Consejero | 28/02/2014 | |
JOHNSON CONTROLS CALATORAO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/01/2014 | |
JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SPAIN SL | Consejero | 13/03/2013 |
VINCULACIONES DE SPATKE REINER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SPATKE REINER
Empresa: JOHNSON CONTROLS CALATORAO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 170, S 8, H Z 19086, I/A 64 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-50
Empresa: JOHNSON CONTROLS ALAGON SA
Consejero
- Spatke Reiner
Vicepresidente
- Spatke Reiner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 125, S 8, H Z 12880, I/A 60 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-50
Empresa: KEIPER IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 163, S 8, H Z 19086, I/A 52 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-50
Empresa: KEIPER IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andrew Voltolina Frank
- Brouet Olivier
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Cornejo Larburu Ignacio
- Cornejo Larburu Ignacio
- De La Cruz Aranda Pablo
- De La Cruz Aranda Pablo
- De Waele Jean-philippe
- Del Natale Mario
- Nettesheim Patrick
- Ros Alcaya Ana-eugenia
- Ros Alcaya Ana-eugenia
- Spatke Reiner
- Wysong Michael David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 163, S 8, H Z 19086, I/A 52 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-50
Empresa: JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SPAIN SA
Consejero
- Spatke Reiner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6375, L 3680, F 154, S 8, H V 33327, I/A 57 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-46
Información de SPATKE REINER
Mostramos los datos de SPATKE REINER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SPATKE REINER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos