SOUSA FIGUEREIDO CARVALHO NUNO MIGUEL
Informe ejecutivo de SOUSA FIGUEREIDO CARVALHO NUNO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOUSA FIGUEREIDO CARVALHO NUNO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAITONG BANK SA | Apoderado Mancomunado | 10/08/2021 | |
HAITONG BANK SA | Apoderado Mancomunado | 09/08/2021 |
VINCULACIONES DE SOUSA FIGUEREIDO CARVALHO NUNO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOUSA FIGUEREIDO CARVALHO NUNO MIGUEL
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 23, S 8, H M 369811, I/A 52 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 22, S 8, H M 369811, I/A 51 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 22, S 8, H M 369811, I/A 51 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado
- Camara Pires Dos Santos Martins Vasco
- Carracedo Barbeito Francisco Manuel
- Do Amaral Fernandes Alan
- Gil De Bernabe Pascual Luis-miguel
- Marques Rego Jose Miguel
- Min Wu
- Sousa Figuereido Carvalho Nuno Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 21, S 8, H M 369811, I/A 50 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 19, S 8, H M 369811, I/A 48 (22/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 18, S 8, H M 369811, I/A 47 (22/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado
- Camara Pires Dos Santos Martins Vasco
- Carracedo Barbeito Francisco Manuel
- Do Amaral Fernandes Alan
- Gil De Bernabe Pascual Luis-miguel
- Marques Rego Jose Miguel
- Min Wu
- Sousa Figuereido Carvalho Nuno Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 17, S 8, H M 369811, I/A 46 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado
- Camara Pires Dos Santos Martins Vasco
- Do Amaral Fernandes Alan
- Gil De Bernabe Pascual Luis-miguel
- Gonzalez De Castejon Gonzalez De Aguilar Iñigo
- Marques Rego Jose Miguel
- Min Wu
- Sousa Figuereido Carvalho Nuno Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 16, S 8, H M 369811, I/A 45 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado
- Camara Pires Dos Santos Martins Vasco
- De Menezes Hermenegildo De Sousa Pedro Miguel
- Do Amaral Fernandes Alan
- Ferreira Pinto Carlos Alberto
- Gil De Bernabe Pascual Luis-miguel
- Marques Rego Jose Miguel
- Martin Rubio Marta
- Mascarenhas Felner Da Costa Antonio Jose
- Mendes Antunes Arnaldo Jorge
- Min Wu
- Monteiro Marcal Carlos Eduardo
- Rodriguez Dias Mario Jorge
- Sousa Figuereido Carvalho Nuno Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 15, S 8, H M 369811, I/A 43 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado
- Benede Rojo Ricardo
- Camara Pires Dos Santos Martins Vasco
- Do Amaral Fernandes Alan
- Gil De Bernabe Pascual Luis-miguel
- Marques Rego Jose Miguel
- Min Wu
- Sousa Figuereido Carvalho Nuno Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 16, S 8, H M 369811, I/A 44 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-28
VER MAS ACTOS
Información de SOUSA FIGUEREIDO CARVALHO NUNO MIGUEL
Mostramos los datos de SOUSA FIGUEREIDO CARVALHO NUNO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOUSA FIGUEREIDO CARVALHO NUNO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos