CAMARA PIRES DOS SANTOS MARTINS VASCO
Informe ejecutivo de CAMARA PIRES DOS SANTOS MARTINS VASCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMARA PIRES DOS SANTOS MARTINS VASCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAITONG BANK SA | Apoderado | 29/10/2022 | |
HAITONG BANK SA | Apoderado | 08/03/2022 | |
HAITONG BANK SA | Apoderado | 14/02/2022 | |
HAITONG BANK SA | Apoderado Mancomunado | 10/08/2021 | |
HAITONG BANK SA | Apoderado Mancomunado | 09/08/2021 |
VINCULACIONES DE CAMARA PIRES DOS SANTOS MARTINS VASCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMARA PIRES DOS SANTOS MARTINS VASCO
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado
- Camara Pires Dos Santos Martins Vasco
- Do Amaral Fernandes Alan
- Gil De Bernabe Pascual Luis-miguel
- Marques Rego Jose Miguel
- Min Wu
- Nunes Guiomar Jose Miguel Aleixo
- Sousa Figueiredo Carvalho Nuno Miguel
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43921 , F 75, S 8, H M 369811, I/A 58 (29/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 28, S 8, H M 369811, I/A 56 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 27, S 8, H M 369811, I/A 55 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 23, S 8, H M 369811, I/A 52 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 22, S 8, H M 369811, I/A 51 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 22, S 8, H M 369811, I/A 51 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado
- Camara Pires Dos Santos Martins Vasco
- Carracedo Barbeito Francisco Manuel
- Do Amaral Fernandes Alan
- Gil De Bernabe Pascual Luis-miguel
- Marques Rego Jose Miguel
- Min Wu
- Sousa Figuereido Carvalho Nuno Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 21, S 8, H M 369811, I/A 50 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 19, S 8, H M 369811, I/A 48 (22/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 18, S 8, H M 369811, I/A 47 (22/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Empresa: HAITONG BANK SA
Apoderado
- Camara Pires Dos Santos Martins Vasco
- Carracedo Barbeito Francisco Manuel
- Do Amaral Fernandes Alan
- Gil De Bernabe Pascual Luis-miguel
- Marques Rego Jose Miguel
- Min Wu
- Sousa Figuereido Carvalho Nuno Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 17, S 8, H M 369811, I/A 46 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-28
VER MAS ACTOS
Información de CAMARA PIRES DOS SANTOS MARTINS VASCO
Mostramos los datos de CAMARA PIRES DOS SANTOS MARTINS VASCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMARA PIRES DOS SANTOS MARTINS VASCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos