SOTO TRUJILLO BEGOÑA
Informe ejecutivo de SOTO TRUJILLO BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOTO TRUJILLO BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUID REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 02/10/2023 | |
ARQUITECTURA DISEÑO Y SERVICIOS INTEGRALES SLP | Administrador Solidario | 27/02/2018 | |
ARQUITECTURA DISEÑO Y SERVICIOS INTEGRALES SLP | Apoderado | 27/10/2009 | |
ARQUITECTURA DISEÑO Y SERVICIOS INTEGRALES SLP | Apoderado | 24/03/2009 |
VINCULACIONES DE SOTO TRUJILLO BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO TRUJILLO BEGOÑA
Empresa: GLOBAL ALPADI SL
Administrador Unico
- Soto Trujillo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45134 , F 43, S 8, H M 794208, I/A 3 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Administrador Solidario
- Juarez Quintana Juan
- Soto Trujillo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19466 , F 216, S 8, H M 341638, I/A 16 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Administrador Unico
- Soto Trujillo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19466 , F 216, S 8, H M 341638, I/A 16 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Administrador Unico
- Soto Trujillo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19466 , F 79, S 8, H M 341638, I/A 10 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-28
Apoderado
- Soto Trujillo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19466 , F 77, S 8, H M 341638, I/A 8 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Apoderado
- Soto Trujillo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19466 , F 77, S 8, H M 341638, I/A 7 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-28
Información de SOTO TRUJILLO BEGOÑA
Mostramos los datos de SOTO TRUJILLO BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO TRUJILLO BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos