JUAREZ QUINTANA JUAN
Informe ejecutivo de JUAREZ QUINTANA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAREZ QUINTANA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUITECTURA DISEÑO Y SERVICIOS INTEGRALES SLP | Soc.Prof. | 08/10/2021 | |
ARQUITECTURA DISEÑO Y SERVICIOS INTEGRALES SLP | Apoderado | 05/06/2020 |
VINCULACIONES DE JUAREZ QUINTANA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAREZ QUINTANA JUAN
Soc.Prof.
- Juarez Quintana Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19466 , F 218, S 8, H M 341638, I/A 22 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Apoderado
- Juarez Quintana Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19466 , F 217, S 8, H M 341638, I/A 21 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Administrador Solidario
- Juarez Quintana Juan
- Saenz Escuder Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19466 , F 217, S 8, H M 341638, I/A 19 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Administrador Solidario
- Juarez Quintana Juan
- Soto Trujillo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19466 , F 216, S 8, H M 341638, I/A 16 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Información de JUAREZ QUINTANA JUAN
Mostramos los datos de JUAREZ QUINTANA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAREZ QUINTANA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos