SOTO ROMERO ANGEL
Informe ejecutivo de SOTO ROMERO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOTO ROMERO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 30/03/2020 | 23/03/2021 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 03/04/2020 | 23/03/2021 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 23/03/2021 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 22/01/2013 | 30/12/2014 |
FINANZIA BANCO DE CREDITO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/02/2009 |
VINCULACIONES DE SOTO ROMERO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO ROMERO ANGEL
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Bernabeu Jose Javier
- Afonso Negrin Francisco Jose
- Almodovar Gomez Fernando
- Alonso Jimenez Nuria
- Andrade Blanco Maria Angeles
- Aranda Carracedo Maria Asuncion
- Arbe Martinez Milena Diana
- Arco Bou Sonia
- Arnau Ivorra Jose Manuel
- Bautista Ros Maria Josefa
- Botanch Caballeria Joan
- Bustinza Gorospe Jose Ramon
- Caballero Vallenas Martha Valeria
- Cainzos Pan Maria Pilar
- Camps Coll Maria Francisca
- Cifuentes Garcia Ana Lorena
- Crespo Toledo Juan Luis
- Elorza Helguera Amparo De La Concepcion
- Estevez Zurita Javier Virgilio
- Fernandez Cecos Diolanda
- Garcia Baltanas Maria Isabel
- Garcia De La Torriente Felipe
- Garcia Guardia Juan Pedro
- Gomis Coloma Octavio
- Hernandez De Dios Jorge
- Herrero Villa Maria Esther
- Lopez Castella Sonia
- Marcos Diaz Juan Francisco
- Mariscal Lopez Juan Miguel
- Martinez Castaño Ignacio
- Mesa Martinez Nicolas
- Pardo Vidal Juan
- Perez Castan Alberto Jose
- Rodil Gavala Ramon
- Sanchez Cortes Alejandro
- Sanchez Mozun Alberto
- Tribo Aguila Emilio
- Vega Mateos Maria Victoria
- Viñas Acevedo Maria Angelica
- Viota Martinez Aintzane
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abascal Rojo Maria
- Aguado Rodriguez Esteban
- Aguilera Perez Cristina
- Aladid Gonzalez Juan
- Albiol Fabregat Jesus Tomas
- Alcacer Fabra David
- Alcaraz Buades Sergio
- Alcaraz Busqueta Jordi
- Alegre Montes Maria Esther
- Aller Escudero Eladio
- Alonso Benito Miguel Angel
- Alonso Blanco Marta
- Alonso Hernandez Estefania
- Alonso Jimenez Nuria
- Alonso Jimenez Nuria
- Alonso Jimenez Nuria
- Alonso Jimenez Nuria
- Alsina Costa Carlos Jose
- Alsina Costa Carlos Jose
- Alsina Costa Carlos Jose
- Alsina Vendrell Teresa
- Aparicio Mateos Juan Manuel
- Arasa Cid Isabel
- Arasa Panisello Elena
- Argemi Muncunill Josep Maria
- Arrabal Lopez Ana Maria
- Artigas Anadon Daniel
- Astete Torrelles Judit
- Ayuso Beato Nuria
- Aznar Martinez Arantxa Elen
- Baraldes Borras Valenti
- Baro Beltran Maria Teresa
- Barrio Salvador Amadeo
- Barros Catala Blanca
- Barroso Vidal Reme
- Basañez Aurrecoechea M Rosario
- Basañez Aurrecoechea M Rosario
- Bazan Mejias Francisco Jose
- Beltran Rubio Joaquin
- Berdeal Revalderia Jose Angel
- Bermejo Sanchez Miguel-angel
- Bermejo Sanchez Miguel-angel
- Bernal Echeverria Ignacio
- Bernal Lopez Antonio
- Bernal Lopez Antonio
- Bernal Lopez Antonio
- Bogado Gene Norma Beatriz
- Bollar Mendizabal Jose Maria
- Botella Cortes Jose
- Bravo Garcia Cristina
- Buitrago Sierra Maria Isabel
- Busquets Mateo Francisca
- Bustinza Gorospe Jose Ramon
- Cabañas Faura Ignasi
- Calatayud Mirasol Jose
- Camarasaltas Luque Yolanda
- Camats Alos Carlos
- Camps Coll Maria Francisca
- Canadell Prat Gabriel
- Canadell Sellart Jose Ramon
- Canovas Casasanpere Maria Carmen
- Carbo Carbo Montserrat
- Carbo Pons Juan Jose
- Carmona Leon Maria Victoria
- Carrascon Gil Fernando
- Carrasquer Signes Carmen
- Carrasquer Signes Carmen
- Carrasquer Signes Carmen
- Casal Valdes Jose David
- Casalengua De La Fuente Maria Del Carmen
- Casals Rodes Maria Isabel
- Casamayor Montoya Ismael
- Casas Rodriguez Monica
- Castello Gordillo Jose Ignacio
- Castillo Bodas David
- Cerezo De La Fuente Maria
- Cervera Saballs Luis
- Checa Martinez Luis Jesus
- Chen Wen-chuan
- Coego Dieguez Luis
- Colet Soler Albert
- Collado Segura Juan Pedro
- Conesa Valero Candelaria
- Cordon Campos Concepcion
- Corral De La Mata Daniel Angel
- Costa Riera Montserrat
- Criado Escobar Sandra
- Cruz Ulla Maria Pilar
- Cubero Bonavilla Susana
- Cuetos Azcona Maria Begoña
- De Oña Font Francisco Javier
- De Pedro Jimenez Sheila
- Del Campo De Los Santos Antonio
- Del Campo De Los Santos Antonio
- Del Castillo Olivares Maria Jose
- Delgado Ameigide Manuel Jose
- Delicado Martinez Antonio Manuel
- Diaz Alonso Alejandro
- Domenech Brotons Albert
- Domingo Villena Yvonne
- Dominguez Garcia Juan Maria
- Duarte Carazo Leonardo
- Eguizabal Quiñones Montserrat
- Escamez Martinez Luis Miguel
- Escamez Martinez Luis Miguel
- Escolar Barbero Laura
- Espi Sirvent Silvia Mercedes
- Espi Sirvent Silvia Mercedes
- Espi Sirvent Silvia Mercedes
- Estevez Zurita Javier
- Estevez Zurita Javier Virgilio
- Exposito Balufo Jose Miguel
- Fabregas Santamaria Alvaro
- Fanell Llobet Gemma
- Fernandez Chico Angel
- Fernandez Lozano Antonio
- Fernandez Marcos Raquel
- Ferrer Viola Ana
- Ferreras Castillo Estibaliz
- Fidalgo Ayala Jose Luis
- Florensa Haro Jordi
- Fortes Gamero Tania
- Fortes Gamero Tania
- Freixas Diez Carlos
- Gabarra Serentill Montserrat
- Gadea Alvarez Eduard
- Gadea Alvarez Eduard
- Gadea Alvarez Eduard
- Galan Porras Maria Jose
- Galan Porras Maria Jose
- Galan Porras Maria Jose
- Gangonells Majan Angels
- Garcia Bodo Maria Nieves
- Garcia Delgado Rodrigo
- Garcia Guzman Manuel
- Garcia Guzman Manuel
- Garcia Guzman Manuel
- Garcia Lopez Cristina
- Garcia Medialdea Martin Jose
- Garcia Merino Juan Ignacio
- Garcia Merino Juan Ignacio
- Garcia Navarrete Angela
- Garcia Pinto Luis Felipe
- Garcia Pozo Noemi
- Garcia Rolania Antoni
- Garcia Vaquero Maria Antonia
- Garrido Almiñana Maria Inmaculada
- Garriga Sala Marc
- Garriga Vilajosana Mireia
- Gascon Manzano Rosa Maria
- Gayoso Varela Sandra
- Giner Escude Carlos
- Gispert Ricardo Juan
- Godia Peguera Maria Rosa
- Gomez Escribano Juan Reyes
- Gomez Escribano Juan Reyes
- Gonzalez Boza Victor Manuel
- Gonzalez Dominguez Justo
- Gonzalez Marcos Eva Maria
- Gonzalez Martin Maria Carmen
- Gonzalez Martin Maria Carmen
- Gonzalez Martin Maria Del Carmen
- Guinot Cuevas Jorge
- Guirao Manzano Aranzazu
- Gutierrez Fandos Nuria
- Hernandez Yeste Juan Manuel
- Hervas Gimenez Nuria
- Incera Tristan Iratxe
- Jimenez Martin Juan
- Juarez Arroyo Luis Francisco
- Leal Almuiña Beatriz
- Lebron Muñoz Marta
- Ledo Orriach Pablo
- Lejarraga Gimenez Sergio
- Liz Losada Emilio Dario
- Llinas Vera Maria Antonia
- Lopez Perez Isabel
- Lopez Triguero Maria Victoria
- Luque Carrasco Myriam
- Madrigal Oña Jose Miguel
- Mallen Lalanza Elisabet
- Marba Pelegri Jose Ramon
- Marquez Estevez Antoni
- Martin Guzman Maria Jose
- Martin Guzman Maria Jose
- Martinez Aguilar Jordi
- Martinez Jimeno David
- Martinez Lopez De Mota Vanesa
- Mas Millan Juan Manuel
- Mas Millan Juan Manuel
- Matencio Hilla Maria Ascension
- Mateo Vallejo Susana
- Mayobre Torrente Maria
- Mayor Llorens Laura
- Mayoral Lopez Vanesa
- Melendres Font Isidre
- Meseguer Clapes Josep
- Millan Calvet Maria Merce
- Millan Calvet Maria Merce
- Monteoliva Robles Angel Nicolas
- Monteoliva Robles Angel Nicolas
- Monteoliva Robles Angel Nicolas
- Monteoliva Robles Angel Nicolas
- Montero Fernandez Carlos Alberto
- Montolio Ahis Maria Jose
- Morais Paiva Hugo Alexandre
- Morales Hernandez Francisco Javier
- Moreno Caldeiro Nuria
- Morillo Sanchez Pedro
- Muñoz Sanchez Juan Carlos
- Muñoz Sanchez Juan Francisco
- Navarro Blancafort Caridad
- Nicolau Canalias Joan
- Nieto Bonal Jose Faustino
- Noguera Andreu Inmaculada
- Nuñez Rubio Montserrat
- Oliver Vidal Margalida
- Oronoz Zunzundegui Guadalupe
- Oropesa De La Iglesia Jose Luis
- Ortega De Pablo Ignacio
- Oset Ylla Julian
- Oset Ylla Julian
- Palau Garrigues Enrique
- Palau Garrigues Enrique
- Palau Garrigues Enrique
- Pañellas Castro Enrique
- Panisello Tomas Domingo
- Pardo Casas Juan
- Pascual Casanovas Pau Maria
- Pascual Velasco Blanca
- Pedros Ramirez Gerardo
- Pedros Ramirez Gerardo
- Peña Araguez Laura
- Perez Cano Maria
- Perez Enrich Vicenc
- Perez Mejuto Juan J
- Perez Moreno Juan Carlos
- Perez Moreno Juan Carlos
- Perez Moreno Juan Carlos
- Perez Muelas Lopez Antonio Jesus
- Perez Pago Carlos
- Piqueres Jover Adelina
- Plana Font Anna Maria
- Pola Gonzalez Patricia Concepcion
- Pons Miarnau Joan Josep
- Prieto Serraviñals Sonia
- Puigdollers Pladevall Maria Rosa
- Puiggros Compte Antonio
- Quiñonero Ramirez Purificacion
- Quintana Sanchez David
- Quintana Sanchez Maria Carmen
- Recio Barroso Maria Carmen
- Riera De Puig Jaime
- Rivas Moreno Laura
- Roa Rodriguez Leticia
- Robert Riba Maria Concepcion
- Rodil Gavala Ramon
- Rodriguez Barbeira Jose Victor
- Rodriguez Fuentes Federico
- Rodriguez Fuentes Federico
- Rodriguez Ruiz Francisco Antonio
- Romero Benavent Elisabet
- Ruiz Martin Ricard
- Ruiz Pena Yolanda Lucia
- Ruiz Perez Amparo
- Ruiz Ramirez Maria Carmen
- Sabate Torrents Ismael
- Saez Benito Ferrer Felix
- Salcedo Younes Ruth Yamile
- Salgueiro Martinez Jose Damian
- San Millan Tejado Jose Manuel
- San Millan Tejado Jose Manuel
- San Sebastian Mateos Iñaki Santiago
- San Sebastian Mateos Iñaki Santiago
- San Sebastian Mateos Iñaki Santiago
- Sanahuja Fontdevila Jaume Ramon
- Sanchez Cortes Alejandro
- Sanchez Cortes Alejandro
- Sanchez Cuenca Silvia
- Sanchez Diez Juan Luis
- Sanchez Diez Juan Luis
- Sanchez Lopez Sandra
- Santamaria Vila Maria Clara
- Santiago Molina Sonia
- Sanz Company Rafael
- Sanz Company Rafael
- Sanz Company Rafael Jose
- Sanz Company Rafael Jose
- Sanz Company Rafael Jose
- Saporta Girona Marta
- Seminario Noguera Monica
- Sender Perez Roman
- Silvestre Gallardo Silvia
- Sole Figueras Jordi
- Soler Copete Robert
- Soria De Santiago Javier
- Soto Romero Angel
- Soto Romero Angel
- Soto Salas Jose M
- Tello Saenz De Tejada Maria Del Carmen
- Torello Martin Carles
- Torralba Clusa Albert
- Torres Serrano Jose Javier
- Tremosa Ros Angels
- Trinidad Sanchez Laura
- Urbano Perez Fatima
- Valiente Aguilar Maria Luisa
- Velez De Mendizabal Castillo Oscar
- Velez De Mendizabal Castillo Oscar
- Velez De Mendizabal Castillo Oscar
- Vidal Aguirre Maria Eugenia
- Viñeglas Ramirez Antonio
- Zancajo Rius Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5928 , F 206, S 8, H BI 17,A , I/ 4201 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Fraga Lopez Jesus
- Soto Romero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5928 , F 12, S 8, H BI 17,A , I/ 4070 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Abad Pi Francesc
- Acosta Negroles Alejandra
- Aguye Batista Cesar
- Alonso Garcia Carolina
- Alsina Vendrell Teresa
- Aranda Codina Susana
- Arias Bastida Raul
- Arias Escaño Victoria Del Pino
- Arroyo Garcia Maria Concepcion
- Arroyo Varo Jose Antonio
- Badia Barrena Josep Xavier
- Batista Chicano Rosa Delia
- Batlle Ponce Carles
- Bazo Fernandez Miguel Angel
- Belloso Del Pozo Carlos
- Bohorquez Moreno Consolacion
- Borras Rojals Montserrat
- Bravo Garcia Cristina
- Briones Ruibal Rebeca
- Burgaleta Godoy Sandra
- Caballero Mateos Maria J Ose
- Caballero Palleja Irene
- Cabrera Duran Juan Jose
- Calvo Pastor Cristina
- Camarasaltas Luque Yolanda
- Canella Rodriguez Bruno
- Cano Molina Silvia Carmen
- Cap Rodriguez Cristina
- Carmona Santizo Maria Yolanda
- Castrillo Castellanos Lidia Maria
- Ceballos Herrero Hortensia
- Cerdan Laguno Borja
- Chavarri Gonzalez Paula
- Cortes Blanco Pedro Luis
- Crestar Dominguez Jose Benito
- De Chaves Fernandez Enrique Jesus
- Del Cid Reino Carlos Antonio
- Delgado Vazquez Maria Dolores
- Delgado Vidal Jose Manuel
- Diaz Alejo Albo Ester
- Diaz Navarro Alberto
- Dominguez Bañuelos Ivan
- Duarte Ortega Antonio
- Duque Rodriguez Miriam
- Echevarria Sanchez Maria Del Carmen
- Egido Esteban Jose Luis
- Encuentra Cañestro Joaquin
- Fenenko Fenenko Zhanna
- Fenoy Rodriguez Juan Jose
- Fernandez Martinez Jose
- Ferrandiz Leon Jose Francisco
- Ferrete Panal Susana
- Fite Cirera Antoni
- Folgado Juan Gema
- Fuentes Buenavista Alejandra
- Furriols Perello Nuria
- Rangil Mardones Maria Luisa
- Rescalvo Mendez Jose Luis
- Rivas De Manueles Maria Paz
- Rivas Moreno Laura
- Rodriguez Perez Paula
- Rodriguez Rodriguez Angel Maria
- Rosello Sendra Maria Teresa
- Saez Mata Meritxell
- Sanchez Castillo Juan Ignacio
- Sanchez Plaza Victor
- Sanchez Pons Isabel
- Sanmiguel Balsa Rebeca
- Sanz Alvarez Alberto
- Segura Gonzalez Jesus
- Serrano Calvache Maria Isabel
- Soley Viñallonga Maria Gloria
- Soto Romero Angel
- Tabuenca Fernandez Carlos
- Torres Santos Manuel
- Valdivielso Andicoechea Iñigo
- Valero Berenguer Aranzazu
- Vallejo Azumendi Javier
- Varela Lanau Marta
- Velasco Benito Andoni
- Veloso Gonzalez Luis Miguel
- Vicent Sanchez Maria Dolores
- Villaran Muñoz Sergio
- Vima Serra Antoni
- Zurutuza Auzmendi Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5853 , F 217, S 8, H BI 17,A , I/ 4062 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado General
Apoderado Mancomunado Solidario
- Afonso Prieto Maria Esther
- Alonso Montero Cesar
- Anton Rodriguez Maria Rosa
- Arzola Diaz Nieves Lorena
- Balcells Prat Montserrat
- Bellerin Motero Patricia
- Belmonte Rodriguez Pedro
- Bernat Mur Jorge
- Bobes Arguelles Noel
- Borreguero Fabelo Elena Delia
- Cabana Lorenzo-arroyo Rosa Maria
- Caceres Rosa Antonio
- Campo Ledesma Tomas
- Cercos Coullaut-valera Rafael
- Conde Grande Jose Manuel
- Cortes Garcia Francisco
- Couto Ousinde Victor Manuel
- Fernandez Ramirez Sonia
- Garcia Cortes Jose Antonio
- Gil Ortega Jose Javier
- Gil Paz Felipe Manuel
- Hernando De Benito Hector
- Iglesias Gomez Jose Placido
- Maqueda Hernando Carlos
- Maqueda Hernando Carlos
- Maqueda Hernando Carlos
- Marquez Blanco Itziar
- Martin Lopez Silvia
- Martinez Gomez Julian Braulio
- Martinez Rodriguez Veronica
- Mata Arenas Maria Jesus
- Muñoz Corpa Faustino
- Nieto Lobato Angel
- Ochoa De Zuazola Sarralde Maria Del Carmen
- Orozco Murillo Pablo Jesus
- Ortiz Lopez Ortega Agustin
- Ortiz Lopez Ortega Agustin
- Perez Alonso Maria Jesus
- Perez Campos Pablo
- Perez Cuenca Alfonso
- Perez Marquez Juan Francisco
- Polo Delgado Jeronimo
- Polo Delgado Jeronimo
- Prieto Oramas Luis Javier
- Puig Y Perez De Guzman Jose
- Resco Garcia Soledad
- Rio Charles Alberto
- Rivero Fernandez Juan Carlos
- Rodriguez Muela Elisa
- Rodriguez Perez Yelitza
- Rojas Olarte Fernando
- Rojas Sanchez Juan Jose
- Saavedra Brito Natividad
- Samaniego Aguera Eladio
- Sanchez Herrera Nestor
- Sanchez Morata Jose Luis
- Santos Lopez Javier
- Sanz Blanco Maria Teresa
- Sanz Calleiro Francisco Jesus
- Sanz Sacristan Maria Rocio
- Seño Sanchez Fermin
- Serna Box Maria Del Carmen
- Sevilla Marquina Francisca
- Silvestre Hernandez Ana Maria
- Viejo Caballero Maria Angela
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abad Carbo Luis Antonio
- Alaniz Ruiz Gaston Mauricio
- Alaniz Ruiz Gaston Mauricio
- Amoros Nicolau Juan Antonio
- Andrade De La Cuerda Martin Fernando
- Arranz Benitez Miguel Angel
- Bengoechea Garceo Yolanda
- Benitez Fernandez Francisco Jose
- Blanco Garzon Manuel Jesus
- Blanco Valiente Juan Francisco
- Brito Ortega Manuela
- Burcet Isalt Juan
- Bustamante Arnaiz Fernando
- Busto Illoro Jose Maria
- Busto Illoro Jose Maria
- Cabanillas Sanabria Tomas
- Cabrera Valiente Alicia
- Calzada Garcia Luis Carlos
- Canudas Gamez Josep
- Carrasco Lara Antonio
- Casablanca Pascual Miguel
- Casajuana Ribot Jaume
- Concepcion Lopez Gloria Alicia
- De Carvajal Cebrian Jose
- De La Rosa De La Rosa Enriqueta
- De Los Rios Cañas Maria Del Carmen
- Del Prado Cantarero Pedro
- Delgado Garcia Isabel Mercedes
- Diaz Martin Vicente
- Diez Esteban Juan Carlos
- Donoso Rodriguez Maria Sagrario
- Duran Llobet Silvia
- Enriquez Gonzalez M Isabel
- Esteve Moreno Jaime
- Esteve Moreno Jaime
- Farras Solanelles Maria Mercedes
- Fernandez Melero Jose Antonio
- Fernandez Rodriguez Castor
- Fort Gelabert Elvira
- Fuentes Garcia Gregorio
- Gallego Sanchez Jose Maria
- Garcia Badorrey Federico Javier
- Garcia Badorrey Federico Javier
- Garcia De La Torriente Felipe
- Garcia Florez Anabel
- Garcia Gonzalez Maria Esther
- Garcia Herrador Luis
- Garcia Marin Jose Luis
- Garcia Marti Roberto Francisco
- Garcia Pradas Eduardo
- Gomez Sanchez Aurelio
- Gonzalez Diaz Ana
- Gonzalez Rodriguez Cecilio
- Gonzalez Suarez Isabel
- Gracia Train Carlos
- Grado Lopez Gabriel
- Gravalosa De Arcos Jaime Walconeris
- Hernaez Fraile Maria Antonia
- Hernandez Molina Elena Jose
- Hierro Esperilla Pedro
- Hoya Doblado Silvia
- Ibarburu Uranga Joseba Imanol
- Joan Poyo Juan Jose
- Lafuente Peñarrocha Joaquin Jose
- Lago Garcia Francisco Javier
- Laita Cordoba Victor
- Lazaro Larena Antonio
- Lazaro Larena Antonio
- Leon Lopez Salvador Santiago
- Lomas Rivero Juan Guillermo
- Lopez Del Pozo Patricia
- Lopez Fernandez Isabel
- Luna Jaime Maria
- Manzano Meseguer Francisco
- Mari Noya Juan
- Martin Gonzalez Maria Victoria
- Martin Gonzalez Maria Victoria
- Martinez Gomez Emilio
- Martinez Piñero Juan M
- Martinez Piñero Juan Miguel
- Matos Olozaga Agustin
- Matos Olozaga Agustin
- Meda Inoriza Almudena
- Mendia Risque Enrique
- Merino Castrillo Cecilio
- Miquela Clement Teresa
- Miranda Cardozo Shirley Dolores
- Molina Castellano Margarita
- Molina Lopez Agustin
- Molina Lopez Agustin
- Moliner Castillo Vicente S
- Moncunill Hernandez Julia
- Morales Ramirez Cristina
- Muñoz Corpa Faustino
- Nieto Jimenez Maria Dolores
- Ojanguren Eguiraun Maria Begoña
- Ortega Prieto Emilio
- Ortiz Calderon Juan Francisco
- Ortiz Calderon Juan Francisco
- Ortiz Lopez Ortega Agustin
- Perez De Carcamo Vidaurre Juan
- Perez Iñiguez Jose Luis
- Perez Pons Juan Jose
- Perez Pons Juan Jose
- Perez Romero Monica Maria
- Perez Rubio Carlos
- Perez Urbano Juan Manuel
- Pino Perez Carmen
- Pinto Fernandez Jose Manuel
- Pinto Fernandez Jose Manuel
- Pous De Blas Estibaliz
- Pua Puñet Anna
- Quiñones Lopez Juan Emilio
- Raga Asensi Monica Carolina
- Real Deus Venancio Daniel
- Rivera Saura Antonio
- Rivero Narbona Maria Del Carmen
- Rodriguez Cervantes Manuel J
- Rodriguez Corrales Minerva
- Rodriguez Fernandez Emilio David
- Roman Garcia Juan
- Romero Galvez Maria-teresa
- Ronco Vicario Marcos
- Ruiz De La Fuente Castello Patricia
- Ruiz Ortuño Manuel
- Ruiz Sanchez Francisco Javier
- Safont Moix Francisco Javier
- San Pedro Fernandez Rosa Maria
- Sanchez Benavente Maria Dolores
- Sanchez Castel Alberto
- Sanchez Cidoncha Jose
- Santos Lopez Javier
- Santos Ortega Jose Ignacio
- Serra Puig Maria
- Serrano Soria Maria Joana
- Soler Cusco Joaquin
- Soto Romero Angel
- Torres Prieto Armando
- Torres Ruiz Maria Carmen
- Trescastro Terron Pedro
- Uria Oñoro Mariano
- Uriarte Gobantes Jose Angel
- Varo Reyes Maria Carmen
- Vega Caceres Maria Carmen
- Verano Etala Teresita De Jesus
- Via Mañas Guillermo
- Vicente Bernabeu Jeremias
- Vidal Nomdedeu Francisco Javier
- Vidal Villarrubla Jordi
- Vila Hernandez Gemma
- Zalabardo Ugena Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5488 , F 70, S 8, H BI 17,A , I/ 3235 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-9-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Alcaide Buzon Maria Carmen
- Alonso De Linaje Garcia Jose Ramon
- Alonso Perez Maria-pilar
- Ayuso Nogueira Almudena
- Bañuelos Fernandez Luis
- Beneto Reig Blanca
- Blanco Sesma Arturo
- Caba Colmenero Laura Patricia
- Cabrera Domingo Ingrid
- Camacho Sanchez Carlos Javier
- Cardador Fernandez Julia Maria
- Castillo Montesino Eva
- Domenech Zornoza Maria Angeles
- Donate Gonzalez Ana Teresa
- Elortegui Uriarte Josu
- Feliz Cepeda Esperanza
- Fernandez Calvo Javier
- Fernandez Martinez Cristina
- Fernandez Ramos Cristina
- Fortuño Garcia Sandra
- Garcia Bote Veronica
- Gomez Garcia Jose Manuel
- Gonzalez Ordoñez Monica
- Hernandez Martin Silvia Maria
- Iranzo Martinez Rosa Maria
- Lamazares Ruiz Maria Jose
- Leon Garcia Angel Luis
- Llamas Barragan Enrique
- Lopez Coso Jorge
- Lopez Diez Madroñero Rocio
- Marco Paulet Maria Adela
- Masso Sala Josep
- Maureta Oliver Eduard
- Moreno Alfaro Maria Teresa
- Moreno Mora German
- Mota Perez Ana Belen
- Muñoz Martin Ana Isabel
- Ortiz Marron Alejandro
- Ponce Villar Gema
- Purull Maiques Jose
- Racero Pons Tanaysu
- Ramirez Arenas Maria Jose
- Rivera Sanchez Jose Angel
- Rodrigo Ilarri Raquel
- Ruiz Fuentes Margarita
- Sanchez Gonzalez Maria Eva
- Sanchez Saez Rocio
- Sarmiento Fernandez Lorena
- Simon Morales Eduardo Luis
- Soto Romero Angel
- Vara Rubio Rosa Maria
- Varo Reyes Maria Carmen
- Vazquez Veret Luis Miguel
- Vendrell Romeu Vanessa
- Villamayor Ortiz Teodora
- Villora Talavera Noelia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 54, S 8, H BI 17,A , I/ 2925 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-48
Empresa: FINANZIA BANCO DE CREDITO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Rojo Angela
- Cantera Lopez Purificacion
- Carmona Villalvilla Maria Del Carmen
- Carmona Villalvilla Maria Del Carmen
- Fernandez Barrio Francisco
- Isern Barrantes Antonio
- Isern Barrantes Antonio
- Llorente Rebolledo Antonio
- Llorente Rebolledo Antonio
- Mulero Bernardo Josep
- Navarro Pacha Laura
- Parias Halcon Cristina
- Perez Garcia Francisco
- Perez Garcia Francisco
- Perez Garcia Francisco
- Perez Garcia Francisco
- Roque Ranz Fernando
- Soliva Bosch Javier
- Tabares Ruiz Juan Ramon
- Valtierra Lopez Ildefonso
- Zarza Rodriguez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19977 , F 139, S 8, H M 14196, I/A 336 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Información de SOTO ROMERO ANGEL
Mostramos los datos de SOTO ROMERO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO ROMERO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos