GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BASQUE BUILDINGS SL | Administrador Unico | 27/03/2023 | |
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Solidario | 31/03/2022 | |
OVILIQUE GESTION SL | Administrador Unico | 06/05/2021 | |
ROIANDCO CONSULTING SL | Administrador Solidario | 03/10/2019 | |
ROIANDCO 2012 SL | Administrador Unico | 14/08/2018 | |
PAYARO GANADOS SL | Apoderado Solidario | 04/01/2017 | |
GOYMAR GESTION DE ACTIVOS Y PATRIMONIOS SIGLO XXI SL | Socio Unico | 21/06/2016 | |
GOYMAR GESTION DE ACTIVOS Y PATRIMONIOS SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 21/06/2016 | |
INICIATIVAS ALTO DUERO SL | Administrador Unico | 17/03/2016 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 22/01/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL
Empresa: HANOK AGENCY SL
Administrador Solidario
- Gomez Garcia Jose Manuel
- Hueso Gutierrez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43795 , F 29, S 8, H M 772899, I/A 5 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: BASQUE BUILDINGS SL
Administrador Unico
- Gomez Garcia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 61, S 8, H S 36012, I/A 2 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-39
Empresa: HANOK AGENCY SL
Administrador Solidario
- Gomez Garcia Jose Manuel
- Hueso Gutierrez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43795 , F 21, S 8, H M 772899, I/A 1 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Empresa: OFERTON ONLINE DEALS SL
Liquidador
- Gomez Garcia Jose Manuel
- Granados Granados Bernard Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46078 , F 212, S 8, H B 508763, I/A 2 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-08
Empresa: OFERTON ONLINE DEALS SL
Administrador Solidario
- Gomez Garcia Jose Manuel
- Granados Granados Bernard Jorge
Liquidador
- Gomez Garcia Jose Manuel
- Granados Granados Bernard Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46078 , F 212, S 8, H B 508763, I/A 2 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Escaladas Diez Jorge
- Fernandez Timiraos Jose Manuel
- Garrido Lopez Javier
- Gomez Garcia Jose Manuel
- Gonzalez Aguirre Nicolas
- Gonzalez Toledo Alicia
- Monetti Forcat Jordi
- Montardit Campmany Emmanuel
- Muñiz Bermudez Cristina
- Pañeda Rodriguez Jose Manuel
- Petalas Vicente Olga
- Sanchez Erruz Veronica
- Segarra Navarro Georgia
- Valencia Coso William
- Vidal Puertos Eduard
- Villar Ruiz Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 134, S 8, H V 178506, I/A 264 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-46
Empresa: OVILIQUE GESTION SL
Administrador Unico
- Gomez Garcia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 135, S 8, H CA 58470, I/A 1 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-11
Empresa: ROIANDCO CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Gomez Garcia Jose Manuel
- Reca Galan Nina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45203 , F 186, S 8, H B 480197, I/A 4 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
Empresa: ROIANDCO CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gomez Garcia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45203 , F 186, S 8, H B 480197, I/A 4 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
Empresa: CUMBRE AVENTURA SL
Administrador Solidario
- Gomez Garcia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 173, S 8, H SC 48871, I/A 2 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-15
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos