SOTO APARICIO JAVIER
Informe ejecutivo de SOTO APARICIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOTO APARICIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES VILLAREJO SL | Apoderado | 28/12/2022 | |
SOTO APARICIO SL | Apoderado | 07/04/2022 | |
PROMOCIONES VILLAREJO SL | Apoderado | 30/03/2012 |
VINCULACIONES DE SOTO APARICIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO APARICIO JAVIER
Empresa: HORMIGONES VILLAREJO SL
Apoderado
- Soto Aparicio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5142 , F 220, S 8, H M 84186, I/A 16 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-28
Administrador Solidario
- Soto Aparicio Carlos
- Soto Aparicio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21432 , F 48, S 8, H M 381172, I/A 4 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: SOTO APARICIO SL
Apoderado
- Soto Aparicio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21544 , F 117, S 8, H M 383326, I/A 5 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Empresa: SOTO APARICIO SL
Administrador Mancomunado
- Soto Aparicio Carlos
- Soto Aparicio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21544 , F 117, S 8, H M 383326, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Administrador Solidario
- Soto Aparicio Carlos
- Soto Aparicio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21432 , F 48, S 8, H M 381172, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Empresa: PROMOCIONES VILLAREJO SL
Apoderado
- Soto Aparicio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6080 , F 165, S 8, H M 99328, I/A 9 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28
Información de SOTO APARICIO JAVIER
Mostramos los datos de SOTO APARICIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO APARICIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos