SOTO APARICIO CARLOS
Informe ejecutivo de SOTO APARICIO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOTO APARICIO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES SOLARES Y OBRAS CHINCHON SL | Administrador Unico | 27/07/2022 | |
SOTO APARICIO SL | Socio Unico | 11/05/2022 | |
SOTO APARICIO SL | Administrador Unico | 13/01/2022 | |
HORMIGONES VILLAREJO SL | Apoderado | 04/05/2009 |
VINCULACIONES DE SOTO APARICIO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO APARICIO CARLOS
Administrador Unico
- Soto Aparicio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21432 , F 48, S 8, H M 381172, I/A 4 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Administrador Solidario
- Soto Aparicio Carlos
- Soto Aparicio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21432 , F 48, S 8, H M 381172, I/A 4 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: SOTO APARICIO SL
Socio Único
- Soto Aparicio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21544 , F 118, S 8, H M 383326, I/A 6 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Empresa: SOTO APARICIO SL
Administrador Unico
- Soto Aparicio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21544 , F 117, S 8, H M 383326, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Empresa: SOTO APARICIO SL
Administrador Mancomunado
- Soto Aparicio Carlos
- Soto Aparicio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21544 , F 117, S 8, H M 383326, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Administrador Solidario
- Soto Aparicio Carlos
- Soto Aparicio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21432 , F 48, S 8, H M 381172, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Administrador Mancomunado
- Buendia Arranz Ana Maria
- Soto Aparicio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21432 , F 48, S 8, H M 381172, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Empresa: HORMIGONES VILLAREJO SA
Apoderado
- Soto Aparicio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5142 , F 24, S 8, H M 84186, I/A 10 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-28
Información de SOTO APARICIO CARLOS
Mostramos los datos de SOTO APARICIO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO APARICIO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos