SORIANO MAYOR ANA
Informe ejecutivo de SORIANO MAYOR ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SORIANO MAYOR ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VETRA ENERGIA SL | Secretario No Consejero | 25/04/2016 | 13/06/2024 |
ARTEMISIA PIRENAICA PATRIMONIAL SL | Secretario | 18/03/2016 | 14/11/2017 |
ARTEMISIA PIRENAICA PATRIMONIAL SL | Consejero | 18/03/2016 | 14/11/2017 |
VINCULACIONES DE SORIANO MAYOR ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO MAYOR ANA
Empresa: VETRA ENERGIA SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Soriano Mayor Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 426584, I/A 35 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: ARTEMISIA PIRENAICA PATRIMONIAL SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Soriano Mayor Ana
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40842 , F 25, S 8, H B 347889, I/A 6 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Empresa: VETRA ENERGIA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Soriano Mayor Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31432 , F 119, S 8, H M 426584, I/A 20 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Empresa: ARTEMISIA PIRENAICA PATRIMONIAL SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Soriano Mayor Ana
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40842 , F 22, S 8, H B 347889, I/A 4 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Información de SORIANO MAYOR ANA
Mostramos los datos de SORIANO MAYOR ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO MAYOR ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos