ARMENGOL PARRA ANTONI
Informe ejecutivo de ARMENGOL PARRA ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 42
Empresas inactivas: 16
VINCULACIONES DE ARMENGOL PARRA ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMENGOL PARRA ANTONI
Empresa: DYNAMEO ENERGIAS Y RECURSOS SL
Liquidador
- Armengol Parra Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42667 , F 83, S 8, H B 356771, I/A 9 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Empresa: DYNAMEO ENERGIAS Y RECURSOS SL
Administrador Mancomunado
- Armengol Parra Antoni
- Rovira Pujols Carlos
Liquidador
- Armengol Parra Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42667 , F 83, S 8, H B 356771, I/A 9 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Empresa: GIRNALDA ITEMS SL
REPR.143 RRM
- Armengol Parra Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44797 , F 60, S 8, H B 467813, I/A 4 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-08
Empresa: NUMDAL TRADERS SL
REPR.143 RRM
- Armengol Parra Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44797 , F 68, S 8, H B 467815, I/A 4 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-08
Empresa: ARDELI INVERSIONES SL
REPR.143 RRM
- Armengol Parra Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44855 , F 181, S 8, H B 469534, I/A 4 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-08
Empresa: INSALMER TRADING SL
REPR.143 RRM
- Armengol Parra Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44855 , F 169, S 8, H B 469531, I/A 4 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-08
Empresa: ARTEMISIA PIRENAICA PATRIMONIAL SL
Consejero
- Armengol Parra Antoni
- De La Morena Pardo Antonio
- Garcia Jimenez Luis
- Rovira Pujols Carlos
- Soriano Mayor Ana
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40842 , F 25, S 8, H B 347889, I/A 6 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Empresa: DYNAMEO ENERGIAS Y RECURSOS SL
Administrador Mancomunado
- Armengol Parra Antoni
- Rovira Pujols Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42667 , F 82, S 8, H B 356771, I/A 7 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-08
Empresa: DYNAMEO ENERGIAS Y RECURSOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Armengol Parra Antoni
- Rovira Pujols Carlos
Consejero
- Armengol Parra Antoni
- Rovira Colldeforns Antonio
- Rovira Pujols Carlos
- Sabate Areste Francisco-javier
Presidente
- Armengol Parra Antoni
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42667 , F 82, S 8, H B 356771, I/A 7 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-08
Empresa: BARDERA OBRAS CIVILES Y MARITIMAS SL
REPR.143 RRM
- Armengol Parra Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 94, S 8, H B 437624, I/A 62 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
VER MAS ACTOS
Información de ARMENGOL PARRA ANTONI
Mostramos los datos de ARMENGOL PARRA ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMENGOL PARRA ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos