SORIANO GARRIDO ESTEBAN
Informe ejecutivo de SORIANO GARRIDO ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SORIANO GARRIDO ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CESIONS GARSO SL | Administrador Solidario | 11/01/2012 | |
CESIONS GARSO SL | Liquidador | 11/01/2012 | 11/01/2012 |
SERVI ALIMENTACIO 2000 SL | Administrador | 12/01/2011 | |
SERVI ALIMENTACIO 2000 SL | Liquidador | 12/01/2011 | 12/01/2011 |
ALIMENTACION 2000 DE P G Y E S SL | Administrador | 14/01/2010 | |
ALIMENTACION 2000 DE P G Y E S SL | Liquidador | 14/01/2010 | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE SORIANO GARRIDO ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO GARRIDO ESTEBAN
Empresa: CESIONS GARSO SL
Liquidador
- Soriano Garrido Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37739 , F 136, S 8, H B 310517, I/A 2 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Empresa: CESIONS GARSO SL
Administrador Solidario
- Garcia Grau Pedro
- Soriano Garrido Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37739 , F 136, S 8, H B 310517, I/A 2 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Empresa: SERVI ALIMENTACIO 2000 SL
Liquidador
- Soriano Garrido Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33071 , F 24, S 8, H B 221613, I/A 3 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-08
Empresa: SERVI ALIMENTACIO 2000 SL
Administrador
- Garcia Grau Pedro
- Soriano Garrido Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33071 , F 24, S 8, H B 221613, I/A 3 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-08
Empresa: ALIMENTACION 2000 DE P G Y E S SL
Liquidador
- Soriano Garrido Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26822 , F 40, S 8, H B 109139, I/A 3 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Empresa: ALIMENTACION 2000 DE P G Y E S SL
Administrador
- Garcia Grau Pedro
- Soriano Garrido Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26822 , F 40, S 8, H B 109139, I/A 3 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Información de SORIANO GARRIDO ESTEBAN
Mostramos los datos de SORIANO GARRIDO ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO GARRIDO ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos