GARCIA GRAU PEDRO
Informe ejecutivo de GARCIA GRAU PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA GRAU PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPER SICILIA SL | Administrador Unico | 06/04/2016 | |
CESIONS GARSO SL | Administrador Solidario | 11/01/2012 | |
SERVI ALIMENTACIO 2000 SL | Administrador | 12/01/2011 | |
ALIMENTACION 2000 DE P G Y E S SL | Administrador | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA GRAU PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GRAU PEDRO
Empresa: SUPER SICILIA SL
Administrador Unico
- Garcia Grau Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35303 , F 225, S 8, H B 263016, I/A 3 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-08
Empresa: CESIONS GARSO SL
Administrador Solidario
- Garcia Grau Pedro
- Soriano Garrido Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37739 , F 136, S 8, H B 310517, I/A 2 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Empresa: SERVI ALIMENTACIO 2000 SL
Administrador
- Garcia Grau Pedro
- Soriano Garrido Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33071 , F 24, S 8, H B 221613, I/A 3 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-08
Empresa: ALIMENTACION 2000 DE P G Y E S SL
Administrador
- Garcia Grau Pedro
- Soriano Garrido Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26822 , F 40, S 8, H B 109139, I/A 3 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Información de GARCIA GRAU PEDRO
Mostramos los datos de GARCIA GRAU PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GRAU PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos