SORIANO COMPAÑ VICENTE
Informe ejecutivo de SORIANO COMPAÑ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SORIANO COMPAÑ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVO AMVI SL | Administrador Solidario | 19/10/2022 | |
FERSO VILERA SL | Administrador Solidario | 07/06/2021 |
VINCULACIONES DE SORIANO COMPAÑ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO COMPAÑ VICENTE
Empresa: NUEVO AMVI SL
Administrador Solidario
- Fernandez Munera Jose Amadeo
- Soriano Compañ Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 142, S 8, H A 142648, I/A 3 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-03
Empresa: FERSO VILERA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Munera Jose Amadeo
- Soriano Compañ Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4383 , F 109, S 8, H A 174861, I/A 1 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-03
Empresa: NUEVO AMVI SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Munera Jose Amadeo
- Soriano Compañ Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 141, S 8, H A 142648, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-03
Empresa: NUEVO AMVI SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Munera Jose Amadeo
- Soriano Compañ Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 141, S 8, H A 142648, I/A 1 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-03
Información de SORIANO COMPAÑ VICENTE
Mostramos los datos de SORIANO COMPAÑ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO COMPAÑ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos