FERNANDEZ MUNERA JOSE AMADEO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MUNERA JOSE AMADEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ MUNERA JOSE AMADEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVO AMVI SL | Administrador Solidario | 19/10/2022 | |
FERSO VILERA SL | Administrador Solidario | 07/06/2021 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MUNERA JOSE AMADEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MUNERA JOSE AMADEO
Empresa: NUEVO AMVI SL
Administrador Solidario
- Fernandez Munera Jose Amadeo
- Soriano Compañ Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 142, S 8, H A 142648, I/A 3 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-03
Empresa: NUEVO AMVI SL
Administrador Unico
- Fernandez Munera Jose Amadeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 142, S 8, H A 142648, I/A 3 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-03
Empresa: FERSO VILERA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Munera Jose Amadeo
- Soriano Compañ Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4383 , F 109, S 8, H A 174861, I/A 1 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-03
Empresa: NUEVO AMVI SL
Administrador Unico
- Fernandez Munera Jose Amadeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 141, S 8, H A 142648, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-03
Empresa: NUEVO AMVI SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Munera Jose Amadeo
- Soriano Compañ Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 141, S 8, H A 142648, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-03
Empresa: NUEVO AMVI SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Munera Jose Amadeo
- Soriano Compañ Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 141, S 8, H A 142648, I/A 1 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-03
Información de FERNANDEZ MUNERA JOSE AMADEO
Mostramos los datos de FERNANDEZ MUNERA JOSE AMADEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MUNERA JOSE AMADEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos