SORIA SANTOS SAMUEL
Informe ejecutivo de SORIA SANTOS SAMUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SORIA SANTOS SAMUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LSF COMPLEMENTOS SL | Administrador Unico | 29/01/2021 | |
AIROS CAPITAL SL | Administrador Unico | 26/10/2020 | |
PARAFINA TRADEMARK SL | Administrador Unico | 08/05/2020 |
VINCULACIONES DE SORIA SANTOS SAMUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIA SANTOS SAMUEL
Empresa: LSF COMPLEMENTOS SL
Administrador Unico
- Soria Santos Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41368 , F 100, S 8, H M 733188, I/A 1 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
Empresa: AIROS CAPITAL SL
Administrador Unico
- Soria Santos Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40793 , F 170, S 8, H M 723716, I/A 1 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Empresa: MASAYA COMPLEMENTOS SL
Administrador Unico
- Soria Santos Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32041 , F 14, S 8, H M 576589, I/A 7 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-28
Empresa: MASAYA COMPLEMENTOS SL
Administrador Solidario
- De Lujan Said Alfonso-maria
- Soria Santos Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32041 , F 14, S 8, H M 576589, I/A 7 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-28
Empresa: BODY DRYER SL
Administrador Unico
- Soria Santos Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34471 , F 16, S 8, H M 619985, I/A 4 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Empresa: BODY DRYER SL
Administrador Unico
- Soria Santos Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34471 , F 15, S 8, H M 619985, I/A 2 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
Empresa: MASAYA COMPLEMENTOS SL
Administrador Solidario
- De Lujan Said Alfonso-maria
- Francas Viñas Alexia
- Soria Santos Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32041 , F 10, S 8, H M 576589, I/A 1 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
Información de SORIA SANTOS SAMUEL
Mostramos los datos de SORIA SANTOS SAMUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIA SANTOS SAMUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos