DE LUJAN SAID ALFONSO-MARIA
Informe ejecutivo de DE LUJAN SAID ALFONSO-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LUJAN SAID ALFONSO-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUCAVE TRADING & INVERSIONES SL | Socio Unico | 15/06/2020 | |
LUCAVE TRADING & INVERSIONES SL | Administrador Unico | 15/06/2020 |
VINCULACIONES DE DE LUJAN SAID ALFONSO-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LUJAN SAID ALFONSO-MARIA
Empresa: DACRIFON SL
Liquidador
- De Lujan Said Alfonso-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5922 , F 150, S 8, H BI 75011, I/A 2 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-48
Empresa: DACRIFON SL
Administrador Solidario
- Basarrate Cilla Cristina
- De Lujan Said Alfonso-maria
- Santin Ruiz David
Liquidador
- De Lujan Said Alfonso-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5922 , F 150, S 8, H BI 75011, I/A 2 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-48
Empresa: LUCAVE TRADING & INVERSIONES SL
Administrador Unico
- De Lujan Said Alfonso-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40592 , F 41, S 8, H M 720383, I/A 1 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-28
Empresa: LUCAVE TRADING & INVERSIONES SL
Socio Único
- De Lujan Said Alfonso-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40592 , F 41, S 8, H M 720383, I/A 1 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-28
Empresa: MASAYA COMPLEMENTOS SL
Administrador Solidario
- De Lujan Said Alfonso-maria
- Soria Santos Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32041 , F 14, S 8, H M 576589, I/A 7 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-28
Empresa: DACRIFON SL
Administrador Solidario
- Basarrate Cilla Cristina
- De Lujan Said Alfonso-maria
- Santin Ruiz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5922 , F 150, S 8, H BI 75011, I/A 1 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-48
Empresa: MASAYA COMPLEMENTOS SL
Administrador Solidario
- De Lujan Said Alfonso-maria
- Francas Viñas Alexia
- Soria Santos Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32041 , F 10, S 8, H M 576589, I/A 1 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
Información de DE LUJAN SAID ALFONSO-MARIA
Mostramos los datos de DE LUJAN SAID ALFONSO-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LUJAN SAID ALFONSO-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos