SORIA IBAÑEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de SORIA IBAÑEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SORIA IBAÑEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADINOR SL | Administrador Solidario | 24/09/2024 | |
BAJAMAR PARTNERS SL | Administrador Solidario | 28/05/2024 | |
PLEAMAR PARTNERS SL | Administrador Solidario | 17/10/2022 | |
BESPOKE VENTURES SL | Socio Unico | 24/08/2022 | |
BESPOKE VENTURES SL | Administrador Unico | 24/08/2022 |
VINCULACIONES DE SORIA IBAÑEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIA IBAÑEZ JOSE LUIS
Empresa: ADINOR SL
Administrador Solidario
- Gomez De Iturriaga Piña Carlos Jaime
- Soria Ibañez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 7581, I/A 15 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-47
Empresa: BAJAMAR PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Gomez De Iturriaga Piña Carlos Jaime
- Soria Ibañez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 34695, I/A 1 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-47
Empresa: PLEAMAR PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Gomez De Iturriaga Piña Carlos Jaime
- Soria Ibañez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44187 , F 80, S 8, H M 779154, I/A 1 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-28
Empresa: BESPOKE VENTURES SL
Administrador Unico
- Soria Ibañez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43963 , F 90, S 8, H M 775589, I/A 1 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Empresa: BESPOKE VENTURES SL
Socio Único
- Soria Ibañez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43963 , F 90, S 8, H M 775589, I/A 1 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Información de SORIA IBAÑEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de SORIA IBAÑEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIA IBAÑEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos