MUÑOZ PELAYO GUILLERMO
Informe ejecutivo de MUÑOZ PELAYO GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ PELAYO GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JBG24-7 CONSULTING SL | Administrador Unico | 13/10/2023 | |
MICROEXAL SL | Administrador Solidario | 26/09/2023 | |
HOMU IBERICA SL | Administrador Solidario | 28/02/2023 | |
MOVICARVAL SL | Administrador Solidario | 07/09/2021 | |
MUPE COMERCIO EXTERIOR SL | Administrador Solidario | 03/11/2020 | |
MACLA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 28/12/2018 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ PELAYO GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ PELAYO GUILLERMO
Empresa: JBG24-7 CONSULTING SL
Administrador Unico
- Muñoz Pelayo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 7, S 8, H VA 34180, I/A 1 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-47
Empresa: MICROEXAL SL
Administrador Solidario
- Garcia Bustelo Andres
- Muñoz Pelayo Angel
- Muñoz Pelayo Guillermo
- Pardal Moreiras Diego Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 70, S 8, H SC 52834, I/A 1 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-15
Empresa: HOMU IBERICA SL
Administrador Solidario
- Martinez Molpeceres Irene
- Martinez Molpeceres Manuel
- Muñoz Pelayo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 149, S 8, H VA 33702, I/A 1 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-47
Empresa: MOVICARVAL SL
Administrador Solidario
- Muñoz Pelayo Angel
- Muñoz Pelayo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 70, S 8, H VA 32608, I/A 1 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-47
Empresa: MUPE COMERCIO EXTERIOR SL
Administrador Solidario
- Muñoz Pelayo Angel
- Muñoz Pelayo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 191, S 8, H VA 31736, I/A 1 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-47
Empresa: ADINOR SL
Administrador Unico
- Muñoz Pelayo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 3, S 8, H VA 7581, I/A 12 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-47
Empresa: MACLA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Muñoz Pelayo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 76, S 8, H VA 30295, I/A 1 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-47
Empresa: ADINOR SL
Administrador Unico
- Muñoz Pelayo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 2, S 8, H VA 7581, I/A 5 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-47
Empresa: ADINOR SL
Administrador Solidario
- Medina Ordax Jose Luis
- Muñoz Pelayo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 2, S 8, H VA 7581, I/A 5 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-47
Información de MUÑOZ PELAYO GUILLERMO
Mostramos los datos de MUÑOZ PELAYO GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ PELAYO GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos